Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Michael Jürgen Bülter | 24.09.2024 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Johnny Spelkvist | 23.10.2023 | 24.09.2024 | adm. dir |
Max Peter Trollsås | 29.09.2014 | 23.10.2023 | adm. dir |
Lars Böhrnsen | 21.02.2014 | 29.09.2014 | direktør |
Wilhelm Stemmer | 21.02.2014 | 29.09.2014 | direktør |
Christof Roland Zollitsch | 21.02.2014 | 29.09.2014 | direktør |
Jan Michael Cohn | 08.09.2009 | 29.09.2014 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Michael Jürgen Bülter | 24.09.2024 | bestyrelsesmedlem |
Arne Eike Dehn | 23.10.2023 | formand |
Uwe Kemm | 03.08.2020 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Johnny Spelkvist | 23.10.2023 | 24.09.2024 | bestyrelsesmedlem |
Max Peter Trollsås | 11.12.2019 | 23.10.2023 | bestyrelsesmedlem |
Arne Eike Dehn | 01.02.2019 | 22.10.2023 | bestyrelsesmedlem |
Martin Kersting | 15.11.2017 | 03.08.2020 | formand |
Lars Böhrnsen | 29.09.2014 | 11.12.2019 | bestyrelsesmedlem |
Christof Roland Zollitsch | 29.09.2014 | 01.02.2019 | bestyrelsesmedlem |
Wilhelm Stemmer | 29.09.2014 | 15.11.2017 | formand |