Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hjemmeside | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Dekret | Tegningsregel | Direktion | ||||
Bibranche | Binavne | Vedtægter | Formål | ||||
xbrl | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2023-12-06 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2023-12-14)
Den 2023-12-06 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2023-12-14)
Den 2023-12-05 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-12-14)
Den 2023-12-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Abildgaardsvej 37, 1., 3000 Helsingør (offentliggjort 2023-12-14)
Den 2023-12-06 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2011-12-31 (offentliggjort 2023-12-14)
Den 2023-12-06 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2011-02-15 (offentliggjort 2023-12-14)
Den 2023-12-06 fjernes Hjemmeside: www.egedahl.com (offentliggjort 2023-12-14)
Den 2023-12-06 fjernes Hovedbranche: Detailhandel med elektroniske eller elektriske apparater samt fotoudstyr via internet (offentliggjort 2023-12-14)
Den 2023-12-06 fjernes Kontaktoplysninger: info@egedahl.com (offentliggjort 2023-12-14)
Den 2023-12-06 fjernes Legale ejere: Jovan Nika (offentliggjort 2023-12-14)
Den 2023-12-06 fjernes Navne: Egedahl ApS (offentliggjort 2023-12-14)
Den 2023-12-06 fjernes Reelle ejere: Jovan Nika (offentliggjort 2023-12-14)
Den 2023-12-06 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-12-14)
Den 2023-12-06 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-12-14)
Den 2023-12-06 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-12-14)
Den 2023-12-06 fjernes Stiftere: Asger Elm Ørsted (offentliggjort 2023-12-14)
Den 2023-12-06 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-12-14)
Den 2022-03-28 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-12-14)
Den 2022-03-27 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-03-31)
Den 2022-03-30 Statstidende Dekret
Den 2021-12-07 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2022-03-31)
Den 2021-08-19 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-03-31)
Den 2021-08-18 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-08-19)
Den 2021-08-19 fjernes Direktion: Jovan Nika (direktør) (offentliggjort 2021-08-19)
Den 2021-04-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Abildgaardsvej 37, 1., 3000 Helsingør (offentliggjort 2023-12-14)
Den 2021-04-01 tilføjes Hjemmeside: www.egedahl.com (offentliggjort 2023-12-14)
Den 2021-04-01 tilføjes Kontaktoplysninger: info@egedahl.com (offentliggjort 2023-12-14)
Den 2021-03-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Kildebakkegårds Alle 104, st. mf., 2860 Søborg (offentliggjort 2021-04-01)
Den 2021-03-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kildebakkegårds Alle 104, st. mf., 2860 Søborg (offentliggjort 2021-04-01)
Den 2021-03-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Kidhøj 56, 2880 Bagsværd (offentliggjort 2021-03-07)
Den 2021-03-31 fjernes Kontaktoplysninger: info@grundahl.tech (offentliggjort 2021-04-01)
Den 2021-03-26 tilføjes Direktion: Jovan Nika (direktør) (offentliggjort 2021-08-19)
Den 2021-03-26 fjernes Direktion: Nicolai Rostgaard Dupont (adm. dir.) (offentliggjort 2021-03-31)
Den 2021-03-26 tilføjes Legale ejere: Jovan Nika (offentliggjort 2023-12-14)
Den 2021-03-26 fjernes Legale ejere: Nicolai Rostgaard Dupont (offentliggjort 2021-03-31)
Den 2021-03-26 tilføjes Reelle ejere: Jovan Nika (offentliggjort 2023-12-14)
Den 2021-03-26 fjernes Reelle ejere: Nicolai Rostgaard Dupont (offentliggjort 2021-03-31)
Den 2021-03-09 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med elektroniske eller elektriske apparater samt fotoudstyr via internet (offentliggjort 2023-12-14)
Den 2021-03-08 fjernes Hovedbranche: Flytteforretninger (offentliggjort 2021-03-10)
Den 2021-03-09 fjernes Bibranche: Gennemførelse af byggeprojekter (offentliggjort 2021-03-10)
Den 2021-02-04 fjernes Bibranche: Engroshandel med hårde hvidevarer (offentliggjort 2021-02-04)
Den 2021-02-04 fjernes Bibranche: Fremstilling af elektroniske komponenter og plader (offentliggjort 2021-02-04)
Den 2020-12-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kidhøj 56, 2880 Bagsværd (offentliggjort 2021-03-07)
Den 2020-12-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Kidhøj 56, 2880 Bagsværd (offentliggjort 2020-12-08)
Den 2020-12-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kidhøj 56, 2880 Bagsværd (offentliggjort 2020-12-08)
Den 2020-12-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Lunikvej 20, 2670 Greve (offentliggjort 2020-12-08)
Den 2020-12-07 fjernes Binavne: GRUNDAHL TOTAL SERVICE ApS, Flytteforretningen Flyttegratis APS (offentliggjort 2020-12-08)
Den 2020-12-07 fjernes Hjemmeside: www.flyttegratis.dk (offentliggjort 2020-12-08)
Den 2020-12-02 tilføjes Bibranche: Engroshandel med hårde hvidevarer (offentliggjort 2021-02-04)
Den 2020-12-02 tilføjes Bibranche: Fremstilling af elektroniske komponenter og plader (offentliggjort 2021-02-04)
Den 2020-12-01 fjernes Bibranche: Vikarbureauer (offentliggjort 2020-12-02)
Den 2020-12-02 tilføjes Kontaktoplysninger: info@grundahl.tech (offentliggjort 2021-04-01)
Den 2020-12-01 fjernes Kontaktoplysninger: kontakt@flyttegratis.dk (offentliggjort 2020-12-08)
Den 2020-11-10 tilføjes Direktion: Nicolai Rostgaard Dupont (adm. dir.) (offentliggjort 2021-03-31)
Den 2020-11-10 fjernes Direktion: Nino Grundahl (direktør) (offentliggjort 2020-12-08)
Den 2020-11-10 tilføjes Legale ejere: Nicolai Rostgaard Dupont (offentliggjort 2021-03-31)
Den 2020-11-10 fjernes Legale ejere: Nino Grundahl (offentliggjort 2020-12-08)
Den 2020-11-10 tilføjes Navne: Egedahl ApS (offentliggjort 2023-12-14)
Den 2020-11-09 fjernes Navne: Flytteforretningen Grundahl APS (offentliggjort 2020-12-08)
Den 2020-11-10 tilføjes Reelle ejere: Nicolai Rostgaard Dupont (offentliggjort 2021-03-31)
Den 2020-11-10 fjernes Reelle ejere: Nino Grundahl (offentliggjort 2020-12-08)
Den 2020-11-10 tilføjes Vedtægter: 2020-11-10 (offentliggjort 2023-12-14)
Den 2020-11-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lunikvej 20, 2670 Greve (offentliggjort 2020-12-08)
Den 2020-11-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Lunikvej 20, 2670 Greve (offentliggjort 2020-12-08)
Den 2020-11-04 tilføjes Bibranche: Gennemførelse af byggeprojekter (offentliggjort 2021-03-10)
Den 2020-11-04 tilføjes Bibranche: Vikarbureauer (offentliggjort 2020-12-02)
Den 2020-06-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lunikvej 20, 2670 Greve (offentliggjort 2020-12-08)
Den 2020-06-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Hedelunden 15, 2670 Greve (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2020-06-23 tilføjes Binavne: Flytteforretningen Flyttegratis APS (offentliggjort 2020-12-08)
Den 2020-06-22 fjernes Binavne: GRUNDAHL TRANSPORT SERVICE ApS, GREVE TRANSPORT SERVICE ApS (offentliggjort 2020-06-23)
Den 2020-06-23 tilføjes Formål: Formålet er at drive en flytteforretning. (offentliggjort 2023-12-14)
Den 2020-06-23 tilføjes Hjemmeside: www.flyttegratis.dk (offentliggjort 2020-12-08)
Den 2020-06-23 tilføjes Kontaktoplysninger: kontakt@flyttegratis.dk (offentliggjort 2020-12-08)
Den 2020-06-05 fjernes Legale ejere: Erik Grundahl (offentliggjort 2020-06-23)
Den 2020-05-05 tilføjes Hovedbranche: Flytteforretninger (offentliggjort 2021-03-10)
Den 2020-05-04 fjernes Hovedbranche: Anden restaurationsvirksomhed (offentliggjort 2020-06-29)
Den 2020-05-05 tilføjes Navne: Flytteforretningen Grundahl APS (offentliggjort 2020-12-08)
Den 2020-05-04 fjernes Navne: GTS - ApS (offentliggjort 2020-06-23)
Den 2020-05-05 tilføjes Vedtægter: 2020-05-05 (offentliggjort 2020-12-08)
Den 2020-01-19 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hedelunden 15, 2670 Greve (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2019-11-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Fasanvej 11, 2670 Greve (offentliggjort 2019-11-06)
Den 2019-11-01 tilføjes Direktion: Nino Grundahl (direktør) (offentliggjort 2020-12-08)
Den 2019-11-01 fjernes Direktion: Erik Grundahl (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2019-11-01 tilføjes Legale ejere: Nino Grundahl (offentliggjort 2020-12-08)
Den 2019-11-01 tilføjes Reelle ejere: Nino Grundahl (offentliggjort 2020-12-08)
Den 2019-11-01 fjernes Reelle ejere: Erik Grundahl (offentliggjort 2019-11-06)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-05-16 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-06-12 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-05-27 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-24)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-06-10 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-07-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fasanvej 11, 2670 Greve (offentliggjort 2019-11-06)
Den 2012-07-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Katrinedalsvej 43, 2720 Vanløse (offentliggjort 2011-09-30)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Katrinedalsvej 43, 2720 Vanløse (offentliggjort 2011-09-30)
Den 2011-09-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Hundige Havnevej 2, 2670 Greve (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-09-26 tilføjes Direktion: Erik Grundahl (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-09-26 fjernes Direktion: Asger Elm Ørsted (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-09-26 tilføjes Formål: Selskabets formål udbyde transport, handel samt andet dermed efter direktionens skøn beslægtede formål. (offentliggjort 2020-06-23)
Den 2011-09-26 tilføjes Legale ejere: Erik Grundahl (offentliggjort 2020-06-23)
Den 2011-09-26 tilføjes Navne: GTS - ApS (offentliggjort 2020-06-23)
Den 2011-09-25 fjernes Navne: CAFE MÅGEN ApS (offentliggjort 2011-02-16)
Den 2011-09-26 tilføjes Reelle ejere: Erik Grundahl (offentliggjort 2019-11-06)
Den 2011-09-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør alene. (offentliggjort 2021-08-19)
Den 2011-09-26 tilføjes Vedtægter: 2011-09-26 (offentliggjort 2020-06-23)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-23 tilføjes Hovedbranche: Anden restaurationsvirksomhed (offentliggjort 2020-06-29)
Den 2011-03-22 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-02-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hundige Havnevej 2, 2670 Greve (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-02-15 tilføjes Binavne: GRUNDAHL TRANSPORT SERVICE ApS, GREVE TRANSPORT SERVICE ApS, GRUNDAHL TOTAL SERVICE ApS (offentliggjort 2020-06-23)
Den 2011-02-15 tilføjes Direktion: Asger Elm Ørsted (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-02-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2011-12-31 (offentliggjort 2023-12-14)
Den 2011-02-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2011-02-15 (offentliggjort 2023-12-14)
Den 2011-02-15 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-02-15 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2023-12-14)
Den 2011-02-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-12-14)
Den 2011-02-15 tilføjes Navne: CAFE MÅGEN ApS (offentliggjort 2011-02-16)
Den 2011-02-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-12-14)
Den 2011-02-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-12-14)
Den 2011-02-15 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-12-14)
Den 2011-02-15 tilføjes Stiftere: Asger Elm Ørsted (offentliggjort 2023-12-14)
Den 2011-02-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-12-14)
Den 2011-02-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-08-19)