Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jovan Nika | 26.03.2021 | 19.08.2021 | direktør |
Nicolai Rostgaard Dupont | 10.11.2020 | 26.03.2021 | adm. dir |
Nino Grundahl | 01.11.2019 | 10.11.2020 | direktør |
Erik Grundahl | 26.09.2011 | 01.11.2019 | adm. dir |
Asger Elm Ørsted | 15.02.2011 | 26.09.2011 | direktør |