Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
xbrl | Tegningsregel | Vedtægter | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2013-06-03 sletter virksomheden Ejerskaber: POLAR OMEGA HOLDING A/S. (offentliggjort 2016-07-05)
Den 2013-08-28 sletter virksomheden Ejerskaber: TRIPLENINE GROUP A/S. (offentliggjort 2021-07-05)
Den 2021-04-27 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2021-07-05)
Den 2021-04-27 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2021-07-05)
Den 2021-04-26 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-07-05)
Den 2021-04-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Trafikhavnskaj 9, 6700 Esbjerg (offentliggjort 2021-07-05)
Den 2021-04-27 fjernes Bestyrelse: Kenneth Lande Klokk (formand) (offentliggjort 2021-07-05)
Den 2021-04-27 fjernes Direktion: Bjarte Andreassen (adm. dir.) (offentliggjort 2021-07-05)
Den 2021-04-27 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2013-12-31 (offentliggjort 2021-07-05)
Den 2021-04-27 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2013-01-01 (offentliggjort 2021-07-05)
Den 2021-04-27 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med mejeriprodukter, æg samt spiselige olier og fedtstoffer (offentliggjort 2021-07-05)
Den 2021-04-27 fjernes Kontaktoplysninger: ba@koppernes.no (offentliggjort 2021-07-05)
Den 2021-04-27 fjernes Legale ejere: H.F. INDUSTRIFISKEHANDEL ApS, KOPPERNÆS PROTEIN AS (offentliggjort 2021-07-05)
Den 2021-04-27 fjernes Navne: TRIPLE FISH A/S (offentliggjort 2021-07-05)
Den 2021-04-27 fjernes Reelle ejere: Astrid Koppernæs (offentliggjort 2021-07-05)
Den 2021-04-27 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-07-05)
Den 2021-04-27 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-07-05)
Den 2021-04-27 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-07-05)
Den 2021-04-27 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-07-05)
Den 2021-04-27 fjernes Stiftere: Anker Ditlev Mejnertz (offentliggjort 2021-07-05)
Den 2021-04-27 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2021-07-05)
Den 2021-04-28 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-17 tilføjes Legale ejere: KOPPERNÆS PROTEIN AS (offentliggjort 2021-07-05)
Den 2020-11-17 fjernes Legale ejere: Koppernæs AS (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-11-16 fjernes Legale ejere: KOPPERNÆS PROTEIN AS (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-10-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden i forening med et bestyrelsesmedlem eller af bestyrelsesformanden i forening med direktøren eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2021-07-05)
Den 2020-10-28 tilføjes Legale ejere: KOPPERNÆS PROTEIN AS (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-10-28 fjernes Legale ejere: Calypso ApS (offentliggjort 2020-11-10)
Den 2020-10-28 tilføjes Reelle ejere: Astrid Koppernæs (offentliggjort 2021-07-05)
Den 2020-10-28 tilføjes Vedtægter: 2020-10-28 (offentliggjort 2021-07-05)
Den 2020-10-28 fjernes Bestyrelse: Leif Knak (bestyrelse) (offentliggjort 2020-10-30)
Den 2020-07-01 fjernes Bestyrelse: Jørgen Ulrik Riise (bestyrelse) (offentliggjort 2020-08-03)
Den 2020-04-23 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-05 tilføjes Legale ejere: Koppernæs AS (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2019-12-04 fjernes Legale ejere: Koppernæs AS (offentliggjort 2020-11-10)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-04-15 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-04-26 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-05-04 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-11-04 tilføjes Kontaktoplysninger: ba@koppernes.no (offentliggjort 2021-07-05)
Den 2016-11-03 fjernes Kontaktoplysninger: ncj@triplefish.dk (offentliggjort 2016-11-04)
Den 2016-11-02 tilføjes Bestyrelse: Niels Arne Hounisen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-10-30)
Den 2016-11-02 fjernes Bestyrelse: Anker Ditlev Mejnertz (formand) (offentliggjort 2016-11-03)
Den 2016-11-01 fjernes Bestyrelse: Niels Arne Hounisen (næstformand) (offentliggjort 2016-11-03)
Den 2016-11-02 tilføjes Direktion: Bjarte Andreassen (adm. dir.) (offentliggjort 2021-07-05)
Den 2016-11-02 fjernes Direktion: Nils Christian Jensen (direktion) (offentliggjort 2016-11-03)
Den 2016-11-02 tilføjes Vedtægter: 2016-11-02 (offentliggjort 2020-10-30)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-24)
Den 2016-10-06 tilføjes Legale ejere: Koppernæs AS, Calypso ApS (offentliggjort 2020-11-10)
Den 2016-10-05 fjernes Legale ejere: LV FISKERISELSKAB THYBORØN ApS, Lonny Hedvig Hovgaard Schmidt, John-Anker Hametner Larsen, Calypso ApS (offentliggjort 2016-10-17)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-06-03 tilføjes Legale ejere: Calypso ApS (offentliggjort 2016-10-17)
Den 2016-06-02 fjernes Legale ejere: Calypso ApS (offentliggjort 2016-06-15)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-05-02 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-04-28 tilføjes Bestyrelse: Christian Bisgaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2016-11-03)
Den 2016-04-28 fjernes Bestyrelse: Karl Kenneth Vinther Iversen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2016-04-29)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-02-22 fjernes Bestyrelse: Michael Rom Pedersen (bestyrelse) (offentliggjort 2016-02-22)
Den 2015-07-15 tilføjes Legale ejere: Calypso ApS (offentliggjort 2016-06-15)
Den 2015-07-14 fjernes Legale ejere: Rylo Fiskeri ApS (offentliggjort 2015-08-12)
Den 2015-06-22 tilføjes Kontaktoplysninger: ncj@triplefish.dk (offentliggjort 2016-11-04)
Den 2015-06-21 fjernes Kontaktoplysninger: info@po3.dk (offentliggjort 2015-06-22)
Den 2015-04-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Trafikhavnskaj 9, 6700 Esbjerg (offentliggjort 2021-07-05)
Den 2015-04-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Læssevejen 20, 6700 Esbjerg (offentliggjort 2015-04-23)
Den 2015-04-17 tilføjes Bestyrelse: Karl Kenneth Vinther Iversen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2016-04-29)
Den 2015-04-17 fjernes Bestyrelse: Lars Krause-Kjær (bestyrelse) (offentliggjort 2015-04-21)
Den 2015-04-17 tilføjes Navne: TRIPLE FISH A/S (offentliggjort 2021-07-05)
Den 2015-04-16 fjernes Navne: TRIPLE FISH HOLDING A/S (offentliggjort 2015-04-21)
Den 2015-04-17 tilføjes Vedtægter: 2015-04-17 (offentliggjort 2016-11-03)
Den 2015-01-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med mejeriprodukter, æg samt spiselige olier og fedtstoffer (offentliggjort 2021-07-05)
Den 2014-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-06-22)
Den 2014-04-28 tilføjes Bestyrelse: Søren Kristian Espersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-04-21)
Den 2013-11-07 tilføjes Kontaktoplysninger: info@po3.dk (offentliggjort 2015-06-22)
Den 2013-09-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Læssevejen 20, 6700 Esbjerg (offentliggjort 2015-04-23)
Den 2013-09-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Fiskerihavnsgade 35, 6700 Esbjerg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-09-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde kapitalandele i selskaber, der driver virksomhed med produktion eller salg af fisk, fiskeprodukter, proteiner og olier eller dermed beslægtet eller tilknyttet virksomhed. (offentliggjort 2021-07-05)
Den 2013-09-12 tilføjes Navne: TRIPLE FISH HOLDING A/S (offentliggjort 2015-04-21)
Den 2013-09-11 fjernes Navne: TRIPLENINE HOLDING A/S (offentliggjort 2013-04-25)
Den 2013-09-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med to andre bestyrelsesmedlemmer eller af direktøren i forening med formanden eller den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2020-10-30)
Den 2013-09-12 tilføjes Vedtægter: 2013-09-12 (offentliggjort 2015-04-21)
Den 2013-05-31 tilføjes Direktion: Nils Christian Jensen (direktion) (offentliggjort 2016-11-03)
Den 2013-05-31 fjernes Direktion: Christian Bisgaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-04-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fiskerihavnsgade 35, 6700 Esbjerg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-04-25 tilføjes Bestyrelse: Lars Krause-Kjær (bestyrelse) (offentliggjort 2015-04-21)
Den 2013-04-25 tilføjes Direktion: Christian Bisgaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-04-25 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2013-12-31 (offentliggjort 2021-07-05)
Den 2013-04-25 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2013-01-01 (offentliggjort 2021-07-05)
Den 2013-04-25 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-06-22)
Den 2013-04-25 tilføjes Kapital (Kapital): 10.000.000,00 (offentliggjort 2021-07-05)
Den 2013-04-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-07-05)
Den 2013-04-25 tilføjes Legale ejere: Rylo Fiskeri ApS, LV FISKERISELSKAB THYBORØN ApS, Lonny Hedvig Hovgaard Schmidt, John-Anker Hametner Larsen, H.F. INDUSTRIFISKEHANDEL ApS (offentliggjort 2015-08-12)
Den 2013-04-25 tilføjes Navne: TRIPLENINE HOLDING A/S (offentliggjort 2013-04-25)
Den 2013-04-25 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-07-05)
Den 2013-04-25 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-07-05)
Den 2013-04-25 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-07-05)
Den 2013-04-25 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-07-05)
Den 2013-04-25 tilføjes Stiftere: Anker Ditlev Mejnertz (offentliggjort 2021-07-05)
Den 2013-04-25 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2021-07-05)
Den 2013-04-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-07-05)