Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Bjarte Andreassen | 02.11.2016 | 27.04.2021 | adm. dir |
Nils Christian Jensen | 31.05.2013 | 02.11.2016 | direktion |
Christian Bisgaard | 25.04.2013 | 31.05.2013 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jes Bjerregaard | 02.11.2016 | 27.04.2021 | bestyrelsesmedlem |
Hans Peter Koppernæs | 02.11.2016 | 27.04.2021 | bestyrelsesmedlem |
Kenneth Lande Klokk | 02.11.2016 | 27.04.2021 | formand |
John-Anker Hametner Larsen | 02.11.2016 | 28.10.2020 | bestyrelsesmedlem |
Niels Arne Hounisen | 02.11.2016 | 28.10.2020 | bestyrelsesmedlem |
Lars Graff Vohnsen | 28.04.2016 | 02.11.2016 | bestyrelsesmedlem |
Christian Bisgaard | 28.04.2016 | 02.11.2016 | bestyrelsesmedlem |
Kent Sand Kirk | 17.04.2015 | 02.11.2016 | bestyrelsesmedlem |
Karl Kenneth Vinther Iversen | 17.04.2015 | 28.04.2016 | bestyrelsesmedlem |
Peter Kirk Larsen | 28.04.2014 | 02.11.2016 | bestyrelse |
Niels Arne Hounisen | 28.04.2014 | 01.11.2016 | næstformand |
Søren Kristian Espersen | 28.04.2014 | 17.04.2015 | bestyrelse |
Holger Lodberg | 25.04.2013 | 28.10.2020 | bestyrelse |
Leif Knak | 25.04.2013 | 28.10.2020 | bestyrelse |
Jørgen Ulrik Riise | 25.04.2013 | 01.07.2020 | bestyrelse |
René Hovgaard Schmidt | 25.04.2013 | 02.11.2016 | bestyrelse |
Jean Vad Christensen | 25.04.2013 | 02.11.2016 | bestyrelse |
Anker Ditlev Mejnertz | 25.04.2013 | 02.11.2016 | formand |
Michael Rom Pedersen | 25.04.2013 | 22.02.2016 | bestyrelse |
Lars Krause-Kjær | 25.04.2013 | 17.04.2015 | bestyrelse |