Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Simon Hovgaard Clausen | 17.01.2024 | 10.06.2024 | adm. dir |
Esben Ødum Hegelund Jørgensen | 04.08.2011 | 17.01.2024 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Simon Hovgaard Clausen | 17.01.2024 | 10.06.2024 | bestyrelsesmedlem |
Per Madsen | 17.01.2024 | 10.06.2024 | bestyrelsesmedlem |
Jeanett Halling Vikkelsøe | 17.01.2024 | 10.06.2024 | formand |
Preben Christensen | 27.06.2019 | 17.01.2024 | bestyrelsesmedlem |
Carl Erik Skovgaard | 28.09.2018 | 17.01.2024 | formand |
Christian Torp | 28.09.2018 | 27.06.2019 | bestyrelsesmedlem |
Frank Iburg | 18.08.2017 | 28.09.2018 | bestyrelsesmedlem |
Steen Stavnsbo | 28.07.2017 | 28.09.2018 | bestyrelsesmedlem |
Christian Dybdal Christensen | 28.07.2017 | 28.09.2018 | formand |
Esben Ødum Hegelund Jørgensen | 30.06.2014 | 17.01.2024 | bestyrelsesmedlem |
Jan List Christensen | 30.06.2014 | 01.08.2017 | bestyrelsesmedlem |
Jesper Høy | 30.06.2014 | 01.08.2017 | formand |