Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
C. TORP FINANS ApS (CVR 29214522) | NORMAL | 13.12.2005 |
C. TORP HOLDING ApS (CVR 18971232) | NORMAL | 19.10.1995 |
Bestyrelse | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
JYTAS A/S (CVR 20763647) | NORMAL | 10.06.1998 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
EHJ HOLDING ApS (CVR 34598304) | NORMAL | 21.12.2018 | 27.06.2019 | bestyrelsesmedlem |
EHJ ENERGI & MILJØ A/S (CVR 32304206) | OPLØST EFTER FUSION | 28.09.2018 | 27.06.2019 | bestyrelsesmedlem |
Ejendomsselskabet MCR ApS (CVR 39723654) | OPLØST EFTER FUSION | 12.07.2018 | 27.06.2019 | bestyrelsesmedlem |
Skanderborgvej ApS (CVR 39179423) | NORMAL | 12.12.2017 | 27.12.2018 | formand |
Aarhus Projekt 1 ApS (CVR 37546283) | NORMAL | 03.03.2016 | 18.02.2019 | formand |
PAVI HOLDING A/S (CVR 28325835) | OPLØST EFTER FUSION | 18.04.2012 | 02.11.2012 | formand |
Datoselskabet af 30.03.2021 A/S (CVR 25781333) | OPLØST EFTER KONKURS | 28.06.2010 | 13.04.2021 | bestyrelsesmedlem |
AT PAVILLONER A/S (CVR 17154699) | OPLØST EFTER FUSION | 01.01.2007 | 23.07.2009 | bestyrelse |
LB PAVILLON UDLEJNING A/S (CVR 25432150) | OPLØST EFTER FUSION | 01.01.2007 | 23.07.2009 | bestyrelse |
JYTAS UDLEJNING ApS (CVR 83082917) | NORMAL | 09.10.1995 | 18.04.2024 | bestyrelsesmedlem |
Direktion | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
SKÆRING PARKVEJ ApS (CVR 34588627) | NORMAL | 01.06.2012 | direktør |
SAVVÆRKSVEJ, SORRING ApS (CVR 29513279) | NORMAL | 21.01.2011 | direktør |
C. TORP FINANS ApS (CVR 29214522) | NORMAL | 13.12.2005 | direktør |
CT STÅL ApS (CVR 26889448) | NORMAL | 14.11.2002 | direktør |
JYTAS EJENDOMME ApS (CVR 26736439) | NORMAL | 15.05.2002 | direktør |
JYTAS A/S (CVR 20763647) | NORMAL | 10.06.1998 | direktør |
C. TORP HOLDING ApS (CVR 18971232) | NORMAL | 19.10.1995 | direktør |
JYTAS UDLEJNING ApS (CVR 83082917) | NORMAL | 11.02.1978 | direktør |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
Datoselskabet af 30.03.2021 A/S (CVR 25781333) | OPLØST EFTER KONKURS | 01.03.2018 | 13.04.2021 | direktør |
Datoselskabet af 30.03.2021 A/S (CVR 25781333) | OPLØST EFTER KONKURS | 05.01.2015 | 30.04.2015 | direktør |
ELSTEDGÅRDE ApS (CVR 29181845) | OPLØST EFTER FUSION | 22.11.2005 | 02.05.2022 | direktør |
TOP TAGDÆK ApS (CVR 26434645) | OPLØST EFTER KONKURS | 04.12.2001 | 24.10.2005 | direktion |
ZACHO GRAFISK ApS (CVR 12548273) | OPLØST EFTER KONKURS | 29.09.2000 | 24.03.2009 | direktion |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Christian Torp | 0 % | 3,57 % | 3,57 % | 10,71 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Christian Torp (antal: 28) | 18 | 3 | 6 | 1 |
Pct. | 64 % | 11 % | 21 % | 4 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Christian Torp (antal: 46) | 11 | 13 | 20 | 2 |
Pct. | 24 % | 28 % | 43 % | 4 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |