Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Linda Bachmann Tosti | 15.07.2009 | 29.12.2018 | 100,00% | 100,00 % |
Datter-/associerede | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
HELIMESH A/S (CVR 32361749) | NORMAL | 10.08.2009 | 50,00-66,66% | 50,00-66,66% |
Historik | Status | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|---|
Offshore Denmark Holding ApS (CVR 40637664) | OPLØSTEFTERKONKURS | 05.07.2019 | 06.10.2022 | 66,67-89,99% | 66,67-89,99% |
Offshore Denmark Holding ApS (CVR 40637664) | OPLØSTEFTERKONKURS | 21.06.2019 | 04.07.2019 | 100,00% | 100,00% |