Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Vedtægter | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Regnskabs år | Tegningsregel | Direktion | Legale ejere | ||||
Revisor | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Binavne | ||||
Hvidhvask | Formål | Hovedbranche | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Navne | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-20 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-13 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-10-14 tilføjes Vedtægter: 2022-10-14 (offentliggjort 2022-11-15)
Den 2022-10-27 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2022-12-31 (offentliggjort 2022-11-15)
Den 2022-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2022-07-01 (offentliggjort 2022-11-15)
Den 2022-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-11-15)
Den 2022-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-11-15)
Den 2022-06-30 fjernes Omlægningsperiode slut: 2018-06-30 (offentliggjort 2022-11-15)
Den 2022-06-30 fjernes Omlægningsperiode start: 2017-01-01 (offentliggjort 2022-11-15)
Den 2022-06-30 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2022-11-15)
Den 2022-06-30 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2022-11-15)
Den 2021-11-25 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-06-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2021-06-21)
Den 2021-06-18 tilføjes Direktion: Søren René Kristiansen (adm. dir.) (offentliggjort 2021-06-21)
Den 2021-06-18 fjernes Direktion: Boris Nørgaard Kjeldsen (adm. dir.) (offentliggjort 2021-06-21)
Den 2021-06-17 fjernes Direktion: Søren René Kristiansen (direktør) (offentliggjort 2021-06-21)
Den 2021-06-18 tilføjes Vedtægter: 2021-06-18 (offentliggjort 2022-11-15)
Den 2020-10-27 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-02-14 tilføjes Legale ejere: DADES Bolig ApS (offentliggjort 2020-03-02)
Den 2020-02-14 fjernes Legale ejere: DADES A/S (offentliggjort 2020-03-02)
Den 2019-10-21 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-07-08 tilføjes Direktion: Søren René Kristiansen (direktør) (offentliggjort 2021-06-21)
Den 2019-07-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to direktører i forening. (offentliggjort 2021-06-21)
Den 2019-07-08 tilføjes Vedtægter: 2019-07-08 (offentliggjort 2021-06-21)
Den 2018-10-09 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-02-22 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-02-27)
Den 2018-02-22 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-02-27)
Den 2018-01-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lyngby Hovedgade 4, 2800 Kgs. Lyngby (offentliggjort 2018-01-29)
Den 2018-01-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Lyngby Hovedgade 4, 2800 Kgs. Lyngby (offentliggjort 2018-01-29)
Den 2018-01-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lyngby Hovedgade 4, 2800 Kgs. Lyngby (offentliggjort 2018-01-29)
Den 2018-01-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Lyngby Hovedgade 4, 2800 Kgs. Lyngby (offentliggjort 2018-01-25)
Den 2017-06-13 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-02-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lyngby Hovedgade 4, 2800 Kgs. Lyngby (offentliggjort 2018-01-25)
Den 2017-02-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Gladsaxevej 400, 2860 Søborg (offentliggjort 2017-11-18)
Den 2017-02-01 tilføjes Direktion: Boris Nørgaard Kjeldsen (adm. dir.) (offentliggjort 2021-06-21)
Den 2017-02-01 fjernes Direktion: Carsten Vagn Jacobsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2017-02-01 tilføjes Legale ejere: DADES A/S (offentliggjort 2020-03-02)
Den 2017-02-01 fjernes Legale ejere: SOEBORG HOLDING ApS (offentliggjort 2017-02-01)
Den 2017-02-01 tilføjes Vedtægter: 2017-02-01 (offentliggjort 2019-07-08)
Den 2017-02-01 fjernes Bestyrelse: Thorsten Leo Jacobsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2017-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2018-06-30 (offentliggjort 2022-11-15)
Den 2017-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2017-01-01 (offentliggjort 2022-11-15)
Den 2017-01-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2022-11-15)
Den 2017-01-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2022-11-15)
Den 2016-12-31 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-02-21)
Den 2016-12-31 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-02-21)
Den 2016-12-01 tilføjes Vedtægter: 2016-12-01 (offentliggjort 2017-02-21)
Den 2016-11-30 fjernes Binavne: SOEBORG UDLEJNING ApS, SOEBORG MASKIN INVEST ApS, SOEBORG LAGER INVEST ApS, SOEBORG DESIGN INVEST ApS (offentliggjort 2016-12-01)
Den 2016-06-07 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-05-19 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2016-05-19)
Den 2016-05-01 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-02-27)
Den 2016-05-01 fjernes Revisor: MJAKP P/S (offentliggjort 2016-05-19)
Den 2014-06-10 tilføjes Bestyrelse: Thorsten Leo Jacobsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-06-10 tilføjes Direktion: Carsten Vagn Jacobsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-06-10 fjernes Direktion: Vagn Leo Jacobsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-01-01 tilføjes Revisor: MJAKP P/S (offentliggjort 2016-05-19)
Den 2012-12-31 fjernes Revisor: MJAKP2 I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gladsaxevej 400, 2860 Søborg (offentliggjort 2017-11-18)
Den 2011-11-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje og administrere ejendommene Gladsaxevej 384-400 samt anden for koncernen relevant virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af selskabets direktion. (offentliggjort 2019-07-08)
Den 2011-11-01 tilføjes Vedtægter: 2011-11-01 (offentliggjort 2016-12-01)
Den 2011-10-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Gladsaxevej 400, 2860 Søborg (offentliggjort 2017-11-18)
Den 2011-03-14 tilføjes Revisor: MJAKP2 I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-14 fjernes Revisor: MUNGIS A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-05 tilføjes Revisor: MUNGIS A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-05 fjernes Revisor: MGI REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2009-09-18)
Den 2009-09-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-06-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gladsaxevej 400, 2860 Søborg (offentliggjort 2017-11-18)
Den 2009-06-08 tilføjes Binavne: SOEBORG UDLEJNING ApS, SOEBORG MASKIN INVEST ApS, SOEBORG LAGER INVEST ApS, SOEBORG DESIGN INVEST ApS (offentliggjort 2016-12-01)
Den 2009-06-08 tilføjes Direktion: Vagn Leo Jacobsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-06-08 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-08 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2009-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-08 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-06-08 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-08 tilføjes Legale ejere: SOEBORG HOLDING ApS (offentliggjort 2017-02-01)
Den 2009-06-08 tilføjes Navne: SOEBORG EJENDOMME ApS (offentliggjort 2009-06-25)
Den 2009-06-08 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-02-21)
Den 2009-06-08 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-02-21)
Den 2009-06-08 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2009-06-08 tilføjes Revisor: MGI REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-08 tilføjes Stiftere: Vagn Leo Jacobsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-08 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2009-06-25)
Den 2009-06-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)