Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Søren Peter Hvidegaard Jensen | 17.05.2017 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Søren Christian Hartz | 26.02.2009 | 15.08.2011 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Mette Møllerhøj | 16.11.2022 | bestyrelsesmedlem |
Lars Jørgen Langkjær | 31.12.2021 | bestyrelsesmedlem |
Christian Schultz | 14.06.2021 | formand |
Jan Andresen Nielsen | 09.03.2016 | bestyrelsesmedlem |
Lone Lund-Rasmussen | 26.02.2009 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Erik Bisgaard Madsen | 09.03.2016 | 14.06.2021 | formand |
Grete Bertelsen | 01.01.2012 | 31.12.2015 | bestyrelsesmedlem |
Anders Boe Hauggaard-Nielsen | 01.02.2011 | 31.05.2015 | bestyrelsesmedlem |
Per Holten-Andersen | 26.02.2009 | 31.12.2011 | formand |
Carsten Bryggemann Thinggaard | 26.02.2009 | 01.02.2011 | bestyrelsesmedlem |