Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ObligatoriskEmail | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | xbrl | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Tegningsregel | Bestyrelse | Direktion | ||||
Kapital | Vedtægter | Formål | Kapitalvaluta |
Den 2018-11-30 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2019-01-28)
Den 2018-11-30 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2019-01-28)
Den 2018-11-29 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2019-01-28)
Den 2018-11-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Klampenborgvej 248, 1. mf., 2800 Kongens Lyngby (offentliggjort 2019-01-28)
Den 2018-11-30 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2009-12-31 (offentliggjort 2019-01-28)
Den 2018-11-30 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2009-03-30 (offentliggjort 2019-01-28)
Den 2018-11-30 fjernes Hovedbranche: Forskning og eksperimentel udvikling indenfor bioteknologi (offentliggjort 2019-01-28)
Den 2018-11-30 fjernes Kontaktoplysninger: jbb@jusmedico.com (offentliggjort 2019-01-28)
Den 2018-11-30 fjernes Legale ejere: Novo Holdings A/S, The Wellcome Trust Limited as trustee of the Wellcome Trust, Boehringer Ingelheim Venture Fund GmbH, Styrelsen for Forskning og Uddannelse (offentliggjort 2019-01-28)
Den 2018-11-30 fjernes Navne: PCOVERY ApS (offentliggjort 2019-01-28)
Den 2018-11-30 fjernes ObligatoriskEmail: jbb@jusmedico.com (offentliggjort 2019-01-28)
Den 2018-11-30 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-01-28)
Den 2018-11-30 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-01-28)
Den 2018-11-30 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-01-28)
Den 2018-11-30 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2019-01-28)
Den 2018-11-30 fjernes Stiftere: PALMGREN HOLDING ApS, NISSEN BIOTECH ApS, CLAUS OLESEN HOLDING ApS, Bohrion Asset Management ApS, AM WINTHER HOLDING ApS (offentliggjort 2019-01-28)
Den 2018-11-30 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-01-28)
Den 2018-10-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Klampenborgvej 248, 1. mf., 2800 Kongens Lyngby (offentliggjort 2019-01-28)
Den 2018-10-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Klampenborgvej 248, 1. mf., 2800 Kgs. Lyngby (offentliggjort 2018-10-29)
Den 2018-06-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Klampenborgvej 248, 1. mf., 2800 Kgs. Lyngby (offentliggjort 2018-10-29)
Den 2018-06-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Kongevejen 371, 2840 Holte (offentliggjort 2018-06-07)
Den 2018-06-11 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-06-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kongevejen 371, 2840 Holte (offentliggjort 2018-06-07)
Den 2017-06-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Ole Maaløes Vej 3, 2200 København N (offentliggjort 2017-06-13)
Den 2017-06-13 tilføjes Kontaktoplysninger: jbb@jusmedico.com (offentliggjort 2019-01-28)
Den 2017-06-13 tilføjes ObligatoriskEmail: jbb@jusmedico.com (offentliggjort 2019-01-28)
Den 2017-06-12 fjernes ObligatoriskEmail: cth@pcovery.com (offentliggjort 2017-06-13)
Den 2017-06-07 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-05-31 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2019-01-28)
Den 2017-05-31 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2019-01-28)
Den 2017-05-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-06-13)
Den 2017-05-31 fjernes Bestyrelse: Ilka Wicke (bestyrelse) (offentliggjort 2017-06-13)
Den 2017-05-31 fjernes Direktion: Casper Tind Hansen (adm. dir) (offentliggjort 2017-06-13)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-05-26 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-03-31 tilføjes Kapital (Kapital): 1.630.708,00 (offentliggjort 2019-01-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2019-01-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-03-31 tilføjes Legale ejere: Boehringer Ingelheim Venture Fund GmbH, Styrelsen for Forskning og Uddannelse (offentliggjort 2019-01-28)
Den 2016-03-30 fjernes Legale ejere: Boehringer Ingelheim Venture Fund GmbH, Styrelsen for Forskning og Uddannelse (offentliggjort 2016-04-18)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-03-31 tilføjes Vedtægter: 2016-03-31 (offentliggjort 2019-01-28)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-02-03 tilføjes Bestyrelse: Emmanuelle Coutanceau (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-06-13)
Den 2016-02-03 fjernes Bestyrelse: Nanna Liebach Lüneborg (bestyrelse) (offentliggjort 2016-02-04)
Den 2016-02-03 tilføjes Vedtægter: 2016-02-03 (offentliggjort 2016-04-14)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-11-16 tilføjes Bestyrelse: Klaus Christian Schollmeier (formand) (offentliggjort 2017-06-13)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-22 fjernes Bestyrelse: Islam Khalid (formand) (offentliggjort 2015-11-26)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-04-15 tilføjes ObligatoriskEmail: cth@pcovery.com (offentliggjort 2017-06-13)
Den 2015-04-15 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af den samlede bestyrelse, af direktøren i forening med bestyrelsesformanden, eller af direktøren i forening med to bestyrelsesmedlemmer. (offentliggjort 2017-06-13)
Den 2015-04-07 tilføjes Kapital (Kapital): 1.377.618,00 (offentliggjort 2016-04-14)
Den 2015-04-07 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2016-04-14)
Den 2015-04-07 tilføjes Legale ejere: Boehringer Ingelheim Venture Fund GmbH, Styrelsen for Forskning og Uddannelse, Novo Holdings A/S, The Wellcome Trust Limited as trustee of the Wellcome Trust (offentliggjort 2016-04-18)
Den 2015-04-07 tilføjes Vedtægter: 2015-04-07 (offentliggjort 2016-02-04)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-10-10 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2019-01-28)
Den 2014-10-10 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-09-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive forskningsvirksomhed rettet mod udvikling af medicinske produkter, som kan undertrykke eller behandle svampeinfektioner og beslægtede infektionstilstande, og andre hermed relaterede aktiviteter. (offentliggjort 2019-01-28)
Den 2014-09-26 tilføjes Kapital (Kapital): 1.144.150,00 (offentliggjort 2015-04-15)
Den 2014-09-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-01-28)
Den 2014-09-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af Direktøren i forening med Bestyrelsesformanden, eller af Direktøren i forening med to (2) andre Bestyrelsesmedlemmer. (offentliggjort 2015-04-15)
Den 2014-09-26 tilføjes Vedtægter: 2014-09-26 (offentliggjort 2015-04-15)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-05-27 tilføjes Kapital (Kapital): 1.061.802,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-03-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ole Maaløes Vej 3, 2200 København N (offentliggjort 2017-06-13)
Den 2014-03-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Thorvaldsensvej 57, 1871 Frederiksberg C (offentliggjort 2014-03-28)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-12-16 tilføjes Bestyrelse: Nanna Liebach Lüneborg (bestyrelse) (offentliggjort 2016-02-04)
Den 2013-12-16 fjernes Bestyrelse: Anne-Marie Lund Winther (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-16 tilføjes Kapital (Kapital): 978.740,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-09-23 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-23 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2013-03-14 tilføjes Kapital (Kapital): 588.512,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-01 tilføjes Direktion: Casper Tind Hansen (adm. dir) (offentliggjort 2017-06-13)
Den 2013-01-31 fjernes Direktion: Morten Jeppe Buch-Pedersen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-12-14 tilføjes Kapital (Kapital): 523.864,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-09-28 tilføjes Bestyrelse: Islam Khalid (formand) (offentliggjort 2015-11-26)
Den 2011-07-01 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-01 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-04-06 tilføjes Kapital (Kapital): 387.500,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-09-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Thorvaldsensvej 57, 1871 Frederiksberg C (offentliggjort 2014-03-28)
Den 2010-08-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Gustav Wieds Vej 10, 8000 Århus C (offentliggjort 2009-10-05)
Den 2010-08-18 tilføjes Bestyrelse: Stephan Christgau (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-18 fjernes Bestyrelse: Claus Elsborg Olesen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-18 tilføjes Kapital (Kapital): 237.500,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-10-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gustav Wieds Vej 10, 8000 Århus C (offentliggjort 2009-10-05)
Den 2009-10-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Lyngsiesvej 18, 8230 Åbyhøj (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-06-11 tilføjes Hovedbranche: Forskning og eksperimentel udvikling indenfor bioteknologi (offentliggjort 2019-01-28)
Den 2009-06-10 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-03-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lyngsiesvej 18, 8230 Åbyhøj (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-03-30 tilføjes Bestyrelse: Claus Elsborg Olesen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-30 tilføjes Direktion: Morten Jeppe Buch-Pedersen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-12-31 (offentliggjort 2019-01-28)
Den 2009-03-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2009-03-30 (offentliggjort 2019-01-28)
Den 2009-03-30 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-03-30 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-30 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2015-04-15)
Den 2009-03-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-30 tilføjes Navne: PCOVERY ApS (offentliggjort 2019-01-28)
Den 2009-03-30 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-01-28)
Den 2009-03-30 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-01-28)
Den 2009-03-30 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-01-28)
Den 2009-03-30 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-30 tilføjes Stiftere: PALMGREN HOLDING ApS, NISSEN BIOTECH ApS, CLAUS OLESEN HOLDING ApS, Bohrion Asset Management ApS, AM WINTHER HOLDING ApS (offentliggjort 2019-01-28)
Den 2009-03-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-01-28)
Den 2009-03-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-06-13)