Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Peter Krogsgaard Jørgensen | 04.03.2022 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Anders Marcus | 04.10.2016 | 04.03.2022 | direktør |
Lars Vig Larsen | 05.05.2009 | 16.07.2009 | direktør |
Jens Schaumann | 02.03.2009 | 04.10.2016 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Per Nelson Ørnstrand | 05.04.2017 | bestyrelsesmedlem |
Claus Tygesen | 05.04.2017 | bestyrelsesmedlem |
Jannick Benneth Skow | 05.04.2017 | formand |