Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Reelle ejere | Revisor | Beliggenhedsadresse | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Bestyrelse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-11 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-28 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-25 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-17 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-10-23 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-09 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-14 tilføjes Reelle ejere: Jørgen Kim Christiansen (offentliggjort 2022-03-17)
Den 2018-05-13 fjernes Reelle ejere: Jørgen Kim Christiansen (offentliggjort 2022-03-17)
Den 2017-11-28 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-09-20 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-10-10 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-10 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-08 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-08 fjernes Revisor: Vestbornholms Revision v/ Erling Kock (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kirkeplads 4, 3770 Allinge (offentliggjort 2009-08-05)
Den 2009-07-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Spellingevej 3, 3760 Gudhjem (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-07-13 tilføjes Revisor: Vestbornholms Revision v/ Erling Kock (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-13 fjernes Revisor: R60-BOMHUS STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-03 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Spellingevej 3, 3760 Gudhjem (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-02-26 tilføjes Bestyrelse: Leif Frederik Arnesen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-02-26 tilføjes Direktion: Jørgen Kim Christiansen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-02-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje, udvikle og drive golfbaner på Bornholm samt indgå i de til sporten tilknyttede aktiviteter. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-26 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2010-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-26 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2009-02-26 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-26 tilføjes Hovedbranche: Drift af sportsanlæg (offentliggjort 2009-03-30)
Den 2009-02-26 tilføjes Legale ejere: ANPARTSSELSKABET AF 15/6 2000 H, RØ-HOLDING ApS (offentliggjort 2015-05-14)
Den 2009-02-26 tilføjes Navne: KL GOLF 2009 ApS (offentliggjort 2009-02-27)
Den 2009-02-26 tilføjes Reelle ejere: Jørgen Kim Christiansen, Jørgen Kim Christiansen, Leif Frederik Arnesen (offentliggjort 2017-11-24)
Den 2009-02-26 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-26 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-26 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2009-02-26 tilføjes Revisor: R60-BOMHUS STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-26 tilføjes Stiftere: Leif Frederik Arnesen, Jørgen Kim Christiansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren i forening med et bestyrelsesmedlem, eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-26 tilføjes Vedtægter: 2009-02-26 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-26 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2009-02-27)
Den 2009-02-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)