Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Revision fravalgt | ||||
Vedtægter | Revisor | Formål | Navne | ||||
Tegningsregel | Hovedbranche | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-30 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-03 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-01-24 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-07 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2013-08-29 sletter virksomheden Ejerskaber: KOMPLEMENTARANPARTSSELSKABET DAHL, ESBJERG. (offentliggjort 2017-04-28)
Den 2013-12-04 sletter virksomheden Ejerskaber: ANPARTSSELSKABET NEXT, ESBJERG. (offentliggjort 2017-04-28)
Den 2017-04-28 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: ANPARTSSELSKABET NEXT, ESBJERG. (offentliggjort 2017-04-28)
Den 2017-04-28 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: KOMPLEMENTARANPARTSSELSKABET DAHL, ESBJERG. (offentliggjort 2017-04-28)
Den 2020-06-29 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-18 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-01-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Krebseparken 47, 6710 Esbjerg V (offentliggjort 2019-01-24)
Den 2019-01-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Krebseparken 47, 6710 Esbjerg V (offentliggjort 2019-01-24)
Den 2018-06-12 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-06-26)
Den 2018-06-11 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-06-26)
Den 2018-06-12 tilføjes Vedtægter: 2018-06-12 (offentliggjort 2018-06-26)
Den 2018-06-12 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-06-26)
Den 2018-06-18 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-18 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-15 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-05-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde ejerandele i andre selskaber, værdipapirer og fast ejendom samt dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-14 tilføjes Navne: ANPARTSSELSKABET HOLGER REFSLUND HOLDING (offentliggjort 2014-05-15)
Den 2014-05-13 fjernes Navne: ADVOKATANPARTSSELSKABET HOLGER REFSLUND HOLDING (offentliggjort 2014-05-15)
Den 2014-05-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren alene, eller af 3 medlemmer i bestyrelsen i forening. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-14 tilføjes Vedtægter: 2014-05-14 (offentliggjort 2018-06-26)
Den 2013-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-09-06)
Den 2012-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-10-13 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-06-26)
Den 2011-10-13 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-03 tilføjes Bestyrelse: Lene Sommer (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Krebseparken 47, 6710 Esbjerg V (offentliggjort 2019-01-24)
Den 2008-11-27 tilføjes Direktion: Holger Refslund (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-09-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-27 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-11-27 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-27 tilføjes Legale ejere: Holger Refslund (offentliggjort 2017-12-07)
Den 2008-11-27 tilføjes Navne: ADVOKATANPARTSSELSKABET HOLGER REFSLUND HOLDING (offentliggjort 2014-05-15)
Den 2008-11-27 tilføjes Reelle ejere: Holger Refslund (offentliggjort 2017-12-07)
Den 2008-11-27 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-27 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-27 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-06-26)
Den 2008-11-27 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-27 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2008-12-17)
Den 2008-11-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)