Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Holger Refslund(virk.: 102) Direktionen, Bestyrelsesmedlem, Legale ejere, Reelle ejere | 6,93 % | 8,91 % | 8,91 % | 11,88 % |
Lene Sommer(virk.: 1) Formand | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Mia Refslund Sommer(virk.: 1) Bestyrelsesmedlem | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Trine Refslund Sommer(virk.: 1) Bestyrelsesmedlem | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Pct. | 6,73 % | 8,66 % | 8,66 % | 11,54 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Lene Sommer | 01.01.2007 | Krebseparken 47, 6710 Esbjerg V |
Holger Refslund | 01.01.2007 | Krebseparken 47, 6710 Esbjerg V |
Mia Refslund Sommer | 13.12.2013 | Højvangs Alle 34, 6700 Esbjerg |
Trine Refslund Sommer | 23.06.2017 | Nordre Fasanvej 30, 2000 Frederiksberg |
Deltager | Dato | Adresse |
---|
Aktive virksomheder: (1) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
ANPARTSSELSKABET HOLGER REFSLUND HOLDING | 31874157 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
24.01.2019 | 0,00 (km) | Krebseparken 47, 6710 Esbjerg V | Krebseparken 47, 6710 Esbjerg V |
ANPARTSSELSKABET HOLGER REFSLUND HOLDING. |
Sidst opdateret den 15.05.2014 og angivet som gældende fra 14.05.2014 (3800 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
Anpartsselskabet HKM | 39932458 |
ANPARTSSELSKABET HMJ | 29417970 |
ANPARTSSELSKABET HMJ INVEST | 29418136 |
ANPARTSSELSKABET HOLDING 2005 | 28504365 |
ANPARTSSELSKABET HOLGER REFSLUND HOLDING | 31874157 |
Anpartsselskabet Hotel Pandekagehuset | 40015582 |
Anpartsselskabet I af 1.8.2020 | 41572558 |
ANPARTSSELSKABET I AF 31.01.2007 | 30239539 |
Anpartsselskabet ID af 06.11.2007 | 31051207 |
Anpartsselskabet II af 1.8.2020 | 41572663 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Holger Refslund(virk.: 102) Direktionen, Bestyrelsesmedlem, Legale ejere, Reelle ejere | 28 | 0 | 1 | 15 | 52 | 6 |
Lene Sommer(virk.: 1) Formand | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mia Refslund Sommer(virk.: 1) Bestyrelsesmedlem | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trine Refslund Sommer(virk.: 1) Bestyrelsesmedlem | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pct. | 30 % | 0 % | 1 % | 14 % | 50 % | 6 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Holger Refslund(virk.: 102) Direktionen, Bestyrelsesmedlem, Legale ejere, Reelle ejere | 66 | 3 | 1 | 51 |
Lene Sommer(virk.: 1) Formand | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mia Refslund Sommer(virk.: 1) Bestyrelsesmedlem | 1 | 0 | 0 | 0 |
Trine Refslund Sommer(virk.: 1) Bestyrelsesmedlem | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sum | 69 | 3 | 1 | 51 |
Pct. | 56 % | 2 % | 1 % | 41 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |