Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revisor | Ejerskaber | Hovedbranche | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-30 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-09-01 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-09-14)
Den 2011-01-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: DNS-IT ApS. (offentliggjort 2015-03-20)
Den 2019-10-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Thy Tech IVS. (offentliggjort 2021-06-14)
Den 2023-08-31 fjernes Revisor: Revision Limfjord Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-09-14)
Den 2023-07-05 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-08 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-07 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-07 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-07-01 tilføjes Revisor: Revision Limfjord Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-09-14)
Den 2020-07-01 fjernes Revisor: RL Registreret Revisionsaktieselskab (offentliggjort 2020-10-20)
Den 2019-06-17 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-07 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-08 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-09 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-09-06)
Den 2012-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-11-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fayes Alle 22, 7700 Thisted (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-11-27 tilføjes Direktion: Torsten Seberg Færk (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-11-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje anparter i DNS-IT ApS samt investeringsvirksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-09-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-27 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-11-27 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-27 tilføjes Legale ejere: Torsten Seberg Færk (offentliggjort 2017-12-19)
Den 2008-11-26 fjernes Legale ejere: Torsten Seberg Færk (offentliggjort 2017-12-19)
Den 2008-11-27 tilføjes Navne: TS THISTED HOLDING ApS (offentliggjort 2008-12-11)
Den 2008-11-27 tilføjes Reelle ejere: Torsten Seberg Færk (offentliggjort 2017-12-19)
Den 2008-11-27 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-27 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-27 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2008-11-27 tilføjes Revisor: RL Registreret Revisionsaktieselskab (offentliggjort 2020-10-20)
Den 2008-11-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-27 tilføjes Vedtægter: 2008-11-27 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-27 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2008-12-11)
Den 2008-11-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-15 tilføjes Legale ejere: Torsten Seberg Færk (offentliggjort 2017-12-19)