Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Torsten Seberg Færk | 15.09.2008 | 26.11.2008 | 100,00% | 100,00 % |
Datter-/associerede | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
DNS-IT ApS (CVR 10109361) | NORMAL | 01.01.2011 | 66,67-89,99% | 66,67-89,99% |
Historik | Status | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|---|
Thy Tech IVS (CVR 38419099) | TVANGSOPLØST | 01.10.2019 | 17.05.2021 | 100,00% | 100,00% |