Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Henning Gyldenberg Pedersen | 23.06.2016 | 23.10.2018 | direktør |
Carsten Toxværd Østergaard | 15.12.2015 | 23.06.2016 | direktør |
Søren Gyldenberg Pedersen | 15.12.2015 | 23.06.2016 | direktør |
Jan Nielsen | 23.10.2008 | 15.12.2015 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Willy Kim Støckler | 23.10.2008 | 15.12.2015 | bestyrelse |
Jan Nielsen | 23.10.2008 | 15.12.2015 | bestyrelse |
Henrik Ejnar Vammen | 23.10.2008 | 15.12.2015 | bestyrelse |
Carsten Toxværd Østergaard | 23.10.2008 | 15.12.2015 | formand |