Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
HP-BYG A/S (CVR 13674671) | NORMAL | 16.11.1989 |
Levefællesskabet Tornby ApS (CVR 38034391) | NORMAL | 21.09.2016 |
SP HOLDING AF 15/5 2001 ApS (CVR 26048672) | NORMAL | 15.05.2001 |
Bestyrelse | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
HP Harken ApS (CVR 43921770) | NORMAL | 14.03.2023 | bestyrelsesmedlem |
ELEKTRIKEREN NORD A/S (CVR 26991536) | NORMAL | 04.05.2018 | bestyrelsesmedlem |
EJENDOMSSELSKABET HENNING PEDERSEN. HARKEN A/S (CVR 56170618) | NORMAL | 09.11.1979 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
MILESTONE EJENDOMME ApS (CVR 32940099) | NORMAL | 26.02.2013 | 02.03.2016 | bestyrelsesmedlem |
INDKØBSFORENINGEN H-SUPPLY ApS (CVR 32087922) | OPLØST EFTER KONKURS | 27.03.2009 | 30.04.2012 | bestyrelse |
ANPARTSSELSKABET AF 16. DECEMBER 2013 (CVR 30568729) | OPLØST EFTER KONKURS | 29.11.2008 | 16.12.2013 | bestyrelse |
EJENDOMSSELSKABET POPPELVEJ ApS (CVR 12187378) | OPLØST EFTER KONKURS | 29.11.2008 | 18.11.2011 | bestyrelse |
HP-BYG A/S (CVR 13674671) | NORMAL | 29.11.2008 | 25.03.2011 | bestyrelsesmedlem |
ANPARTSSELSKABET AF 16. DECEMBER 2013 (CVR 30568729) | OPLØST EFTER KONKURS | 12.04.2007 | 07.06.2008 | bestyrelse |
HP-BYG A/S (CVR 13674671) | NORMAL | 02.11.2006 | 03.05.2007 | bestyrelsesmedlem |
HP HOLDING II A/S (CVR 25806166) | OPLØST EFTER FUSION | 02.11.2006 | 12.04.2007 | bestyrelse |
HP GRUPPEN AF 1953 ApS (CVR 29770476) | NORMAL | 27.06.2006 | 29.11.2008 | bestyrelsesmedlem |
Selskabet af 21.09.2016 A/S (CVR 29397600) | OPLØST EFTER KONKURS | 26.01.2006 | 25.10.2016 | bestyrelse |
EJENDOMSSELSKABET AF 10. NOVEMBER 2005 A/S (CVR 27964621) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 20.12.2005 | 27.09.2017 | bestyrelse |
K/S HJØRRING TRAFIKCENTER (CVR 27773583) | SLETTET | 30.05.2004 | 22.12.2023 | bestyrelsesmedlem |
EJENDOMSSELSKABET DALSAGERVEJ ApS (CVR 77208518) | OPLØST EFTER KONKURS | 02.10.2003 | 18.11.2011 | bestyrelse |
EJENDOMSAKTIESELSKABET KEJSERGADE (CVR 13255695) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 04.04.2003 | 03.05.2006 | bestyrelse |
DANSK BYGGERI HOLDING ApS (CVR 17151894) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 01.01.2003 | 03.05.2006 | bestyrelsesmedlem |
H.P. HOLDING A/S (CVR 77279210) | OPLØST EFTER SPALTNING | 25.10.2002 | 27.06.2006 | bestyrelsesmedlem |
HVETBO EJENDOMSINVEST A/S (CVR 26615194) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 26.06.2002 | 25.01.2008 | bestyrelse |
BIJ 064584 A/S (CVR 26430402) | OPLØST EFTER KONKURS | 02.04.2002 | 19.11.2010 | bestyrelse |
HJØRRING ERHVERVSCENTER I/S (CVR 26874866) | SLETTET | 01.01.2002 | 09.12.2003 | bestyrelse |
MovieHouse Hjørring A/S (CVR 26017742) | NORMAL | 01.05.2001 | 24.06.2003 | bestyrelsesmedlem |
HP HOLDING II A/S (CVR 25806166) | OPLØST EFTER FUSION | 14.12.2000 | 08.10.2002 | bestyrelse |
EJENDOMSSELSKABET DALSAGERVEJ ApS (CVR 77208518) | OPLØST EFTER KONKURS | 26.10.1993 | 05.02.1998 | bestyrelse |
SVENSK BYGGESELSKAB AF 20.4.93 ApS (CVR 15039892) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 01.04.1991 | 23.04.1996 | bestyrelse |
HP-BYG A/S (CVR 13674671) | NORMAL | 16.11.1989 | 08.10.2002 | bestyrelsesmedlem |
H.P. HOLDING A/S (CVR 77279210) | OPLØST EFTER SPALTNING | 26.02.1985 | 22.04.1998 | bestyrelsesmedlem |
HP-SCANDINAVIA ApS (CVR 61355928) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 14.01.1982 | 23.03.1998 | bestyrelse |
Direktion | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
Levefællesskabet Tornby ApS (CVR 38034391) | NORMAL | 21.09.2016 | direktør |
SP HOLDING AF 15/5 2001 ApS (CVR 26048672) | NORMAL | 15.05.2001 | direktør |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
Remisen ApS (CVR 40095772) | NORMAL | 13.12.2018 | 21.07.2020 | direktør |
D4K ApS (CVR 31853788) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 15.12.2015 | 23.06.2016 | direktør |
JHL HOLDING 2004 ApS (CVR 28281099) | TVANGSOPLØST | 22.11.2011 | 20.12.2012 | direktion |
EJENDOMSSELSKABET AF 21/12-2010 I ApS (CVR 33372450) | TVANGSOPLØST | 21.12.2010 | 03.02.2015 | direktion |
EJENDOMSSELSKABET AF 21/12-2010 II ApS (CVR 33373368) | TVANGSOPLØST | 21.12.2010 | 03.02.2015 | direktion |
MILESTONE EJENDOMME ApS (CVR 32940099) | NORMAL | 20.05.2010 | 02.03.2016 | direktør |
EJENDOMSSELSKABET POPPELVEJ ApS (CVR 12187378) | OPLØST EFTER KONKURS | 15.04.2009 | 30.07.2014 | direktion |
EJENDOMSSELSKABET DALSAGERVEJ ApS (CVR 77208518) | OPLØST EFTER KONKURS | 15.04.2009 | 20.12.2012 | adm. dir |
INDKØBSFORENINGEN H-SUPPLY ApS (CVR 32087922) | OPLØST EFTER KONKURS | 27.03.2009 | 14.09.2010 | direktion |
HP INVEST 2005 ApS (CVR 29214875) | TVANGSOPLØST | 06.06.2008 | 10.03.2014 | direktion |
EJENDOMSSELSKABET AF 10. NOVEMBER 2005 A/S (CVR 27964621) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 03.03.2008 | 15.05.2018 | direktion |
ANPARTSSELSKABET AF 16. DECEMBER 2013 (CVR 30568729) | OPLØST EFTER KONKURS | 03.03.2008 | 28.11.2014 | adm. dir |
BIJ 064584 A/S (CVR 26430402) | OPLØST EFTER KONKURS | 07.09.2007 | 22.05.2014 | adm. dir |
HP GRUPPEN AF 1953 ApS (CVR 29770476) | NORMAL | 21.05.2007 | 10.12.2020 | adm. dir |
HP-BYG A/S (CVR 13674671) | NORMAL | 03.05.2007 | 31.10.2011 | adm. dir |
Selskabet af 21.09.2016 A/S (CVR 29397600) | OPLØST EFTER KONKURS | 26.01.2006 | 25.10.2016 | direktion |
KOMPLEMENTARSELSKABET HJØRRING TRAFIKCENTER ApS (CVR 27511503) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 10.05.2004 | 28.08.2023 | direktør |
HP & SP HOLDING ApS (CVR 27021638) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 28.02.2003 | 05.08.2004 | direktion |
H.P. HOLDING A/S (CVR 77279210) | OPLØST EFTER SPALTNING | 25.10.2002 | 27.06.2006 | direktør |
BIJ 064584 A/S (CVR 26430402) | OPLØST EFTER KONKURS | 02.04.2002 | 15.01.2007 | direktion |
EJENDOMSSELSKABET KVÆGTORVET ApS (CVR 26013453) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 26.04.2001 | 01.02.2008 | direktion |
HP HOLDING II A/S (CVR 25806166) | OPLØST EFTER FUSION | 14.12.2000 | 12.04.2007 | direktion |
SVENSK BYGGESELSKAB AF 20.4.93 ApS (CVR 15039892) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 01.04.1991 | 23.04.1996 | direktion |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Søren Gyldenberg Pedersen | 20,59 % | 20,59 % | 23,53 % | 29,41 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Søren Gyldenberg Pedersen (antal: 34) | 10 | 10 | 12 | 2 |
Pct. | 29 % | 29 % | 35 % | 6 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Søren Gyldenberg Pedersen (antal: 62) | 29 | 25 | 5 | 3 |
Pct. | 47 % | 40 % | 8 % | 5 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |