Sektion (alle) | |||||||
Bestyrelse | Direktion | Beliggenhedsadresse | xbrl | ||||
Hjemmeside | Kontaktoplysninger | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Reelle ejere | Revisor | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Formål | Binavne | Navne | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-09-01 tilføjes Bestyrelse: Allan Foss (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-09-11)
Den 2024-09-01 fjernes Bestyrelse: Nicolai Eiberg (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-09-11)
Den 2024-09-01 tilføjes Direktion: Allan Foss (adm. dir.) (offentliggjort 2024-09-11)
Den 2024-09-01 fjernes Direktion: Nicolai Eiberg (adm. dir.) (offentliggjort 2024-09-11)
Den 2024-04-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søren Frichs Vej 34, 8230 Åbyhøj (offentliggjort 2024-04-02)
Den 2024-04-15 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-03-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Søren Frichs Vej 34, 8230 Åbyhøj (offentliggjort 2024-04-02)
Den 2023-11-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søren Frichs Vej 34, 8230 Åbyhøj (offentliggjort 2024-04-02)
Den 2023-11-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Søren Frichs Vej 42 k., 8230 Åbyhøj (offentliggjort 2023-11-23)
Den 2023-11-23 tilføjes Hjemmeside: www.jsdanmark.dk (offentliggjort 2023-11-23)
Den 2023-11-23 tilføjes Kontaktoplysninger: hello@jsdanmark.dk (offentliggjort 2023-11-23)
Den 2023-04-19 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søren Frichs Vej 42 k., 8230 Åbyhøj (offentliggjort 2023-11-23)
Den 2023-01-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Søren Frichs Vej 42 k., 8230 Åbyhøj (offentliggjort 2023-01-30)
Den 2022-04-29 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren i forening med bestyrelsens formand eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2021-11-01)
Den 2021-10-29 tilføjes Vedtægter: 2021-10-29 (offentliggjort 2021-11-01)
Den 2021-09-10 tilføjes Bestyrelse: Rasmus Samsø Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-09-10)
Den 2021-09-10 fjernes Bestyrelse: Peter Volquards Ekstrøm (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-09-10)
Den 2021-09-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søren Frichs Vej 42 k., 8230 Åbyhøj (offentliggjort 2023-01-30)
Den 2021-09-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Søren Frichs Vej 42 k., 8230 Åbyhøj (offentliggjort 2021-09-08)
Den 2021-08-31 tilføjes Reelle ejere: Denis Jean Jørgen Viet-Jacobsen, Johan Olof Cervin (offentliggjort 2021-09-06)
Den 2021-08-31 fjernes Reelle ejere: Jens Bjørnstad Stausholm (offentliggjort 2021-09-06)
Den 2021-08-31 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-09-21)
Den 2021-08-31 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2021-09-21)
Den 2021-05-05 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-23 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-05-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søren Frichs Vej 42 k., 8230 Åbyhøj (offentliggjort 2021-09-08)
Den 2020-04-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Søren Frichs Vej 42 k., 8230 Åbyhøj (offentliggjort 2020-05-01)
Den 2020-01-06 tilføjes Bestyrelse: Henrik Bergholdt (formand) (offentliggjort 2020-02-05)
Den 2020-01-06 fjernes Bestyrelse: Jens Bjørnstad Stausholm (formand) (offentliggjort 2020-02-05)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-06-07 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-11-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søren Frichs Vej 42 k., 8230 Åbyhøj (offentliggjort 2020-05-01)
Den 2018-11-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Søren Frichs Vej 42 k., 8230 Åbyhøj (offentliggjort 2018-11-13)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-05-30 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-01 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-06-28)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-03-14 tilføjes Bestyrelse: Nicolai Eiberg (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-09-11)
Den 2017-03-14 fjernes Bestyrelse: Lars Kjær Gantzhorn (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-03-14 tilføjes Direktion: Nicolai Eiberg (adm. dir.) (offentliggjort 2024-09-11)
Den 2017-03-14 fjernes Direktion: Lars Kjær Gantzhorn (adm. dir.) (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-10-07 tilføjes Bestyrelse: Lars Kjær Gantzhorn (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2016-10-07 fjernes Bestyrelse: Nicolai Eiberg (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2016-10-24)
Den 2016-10-07 tilføjes Direktion: Lars Kjær Gantzhorn (adm. dir.) (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2016-10-07 fjernes Direktion: Nicolai Eiberg (adm. dir.) (offentliggjort 2016-10-24)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-06-07 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-03-23 tilføjes Bestyrelse: Jens Bjørnstad Stausholm (formand) (offentliggjort 2020-02-05)
Den 2015-03-22 fjernes Bestyrelse: Jens Bjørnstad Stausholm (formand) (offentliggjort 2015-03-23)
Den 2015-03-06 tilføjes Bestyrelse: Jens Bjørnstad Stausholm (formand) (offentliggjort 2015-03-23)
Den 2015-03-06 fjernes Bestyrelse: Rasmus Samsø Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-03-05 fjernes Bestyrelse: Jens Bjørnstad Stausholm (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-03-23 tilføjes Direktion: Jens Bjørnstad Stausholm (direktør) (offentliggjort 2016-10-24)
Den 2015-03-22 fjernes Direktion: Jens Bjørnstad Stausholm (adm. dir.) (offentliggjort 2015-03-23)
Den 2015-03-06 tilføjes Direktion: Jens Bjørnstad Stausholm (adm. dir.) (offentliggjort 2015-03-23)
Den 2015-03-05 fjernes Direktion: Jens Bjørnstad Stausholm (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2015-01-27 tilføjes Bestyrelse: Peter Volquards Ekstrøm (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-01-27 fjernes Bestyrelse: Henrik Bergholdt (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2014-12-22 tilføjes Bestyrelse: Jens Bjørnstad Stausholm (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-12-22 fjernes Bestyrelse: Martin Høj (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-12-22 tilføjes Direktion: Jens Bjørnstad Stausholm (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-12-22 fjernes Direktion: Martin Høj (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-03-22)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2014-03-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive reklamevirksomhed og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden i forening med en direktør eller et bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2021-11-01)
Den 2014-03-27 tilføjes Vedtægter: 2014-03-27 (offentliggjort 2021-11-01)
Den 2014-03-27 fjernes Binavne: TRIAD DENMARK A/S, TRIAD COMMUNICATION A/S, STAUS FILM A/S, A-DALE DENMARK A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-05-13)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2014-04-15)
Den 2013-08-05 tilføjes Bestyrelse: Martin Høj (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-08-05 fjernes Bestyrelse: Lars Kjær Gantzhorn (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-08-05 tilføjes Direktion: Martin Høj (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-08-05 fjernes Direktion: Lars Kjær Gantzhorn (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-05-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søren Frichs Vej 42 k., 8230 Åbyhøj (offentliggjort 2018-11-13)
Den 2011-05-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Silkeborgvej 43, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2008-11-10)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-05-17 tilføjes Bestyrelse: Lars Kjær Gantzhorn (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-05-17 fjernes Bestyrelse: Peter Krogsgaard Jørgensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-11-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Silkeborgvej 43, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2008-11-10)
Den 2008-11-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Voldbjergvej 12, 1. tv., 8240 Risskov (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-11-07 tilføjes Navne: JS DANMARK A/S (offentliggjort 2008-11-10)
Den 2008-11-06 fjernes Navne: TRIAD DENMARK A/S (offentliggjort 2008-11-05)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-09-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Voldbjergvej 12, 1. tv., 8240 Risskov (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-09-18 tilføjes Bestyrelse: Peter Krogsgaard Jørgensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-09-18 tilføjes Binavne: TRIAD DENMARK A/S, TRIAD COMMUNICATION A/S, STAUS FILM A/S, A-DALE DENMARK A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-18 tilføjes Direktion: Lars Kjær Gantzhorn (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-09-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-18 tilføjes Hovedbranche: Reklamebureauer (offentliggjort 2008-12-23)
Den 2008-09-18 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-18 tilføjes Legale ejere: JS WORLD MEDIA A/S (offentliggjort 2015-04-27)
Den 2008-09-18 tilføjes Navne: TRIAD DENMARK A/S (offentliggjort 2008-11-05)
Den 2008-09-18 tilføjes Reelle ejere: Jens Bjørnstad Stausholm (offentliggjort 2021-09-06)
Den 2008-09-18 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-18 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-18 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2008-09-18 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2021-09-21)
Den 2008-09-18 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2008-11-05)
Den 2008-09-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)