Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Allan Foss | 01.09.2024 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Nicolai Eiberg | 14.03.2017 | 01.09.2024 | adm. dir |
Lars Kjær Gantzhorn | 07.10.2016 | 14.03.2017 | adm. dir |
Jens Bjørnstad Stausholm | 23.03.2015 | 07.10.2016 | direktør |
Nicolai Eiberg | 06.03.2015 | 07.10.2016 | adm. dir |
Jens Bjørnstad Stausholm | 06.03.2015 | 22.03.2015 | adm. dir |
Jens Bjørnstad Stausholm | 22.12.2014 | 05.03.2015 | adm. dir |
Martin Høj | 05.08.2013 | 22.12.2014 | adm. dir |
Lars Kjær Gantzhorn | 18.09.2008 | 05.08.2013 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Allan Foss | 01.09.2024 | bestyrelsesmedlem |
Rasmus Samsø Nielsen | 10.09.2021 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Bergholdt | 06.01.2020 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Nicolai Eiberg | 14.03.2017 | 01.09.2024 | bestyrelsesmedlem |
Lars Kjær Gantzhorn | 07.10.2016 | 14.03.2017 | bestyrelsesmedlem |
Jens Bjørnstad Stausholm | 23.03.2015 | 06.01.2020 | formand |
Peter Volquards Ekstrøm | 06.03.2015 | 10.09.2021 | bestyrelsesmedlem |
Nicolai Eiberg | 06.03.2015 | 07.10.2016 | bestyrelsesmedlem |
Jens Bjørnstad Stausholm | 06.03.2015 | 22.03.2015 | formand |
Rasmus Samsø Nielsen | 27.01.2015 | 06.03.2015 | bestyrelsesmedlem |
Peter Volquards Ekstrøm | 27.01.2015 | 05.03.2015 | formand |
Jens Bjørnstad Stausholm | 22.12.2014 | 05.03.2015 | bestyrelsesmedlem |
Martin Høj | 05.08.2013 | 22.12.2014 | bestyrelsesmedlem |
Lars Kjær Gantzhorn | 17.05.2010 | 05.08.2013 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Bergholdt | 18.09.2008 | 27.01.2015 | formand |
Peter Krogsgaard Jørgensen | 18.09.2008 | 17.05.2010 | bestyrelsesmedlem |