Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Søren Bjørn Hansen | 28.12.2022 | adm. dir |
Christian Bertelsen | 15.08.2016 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Mikael Goldschmidt | 19.09.2017 | 28.12.2022 | adm. dir |
Søren Bjørn Hansen | 01.12.2015 | 27.12.2022 | direktør |
Henrik Lið | 01.12.2015 | 15.08.2016 | direktør |
Mikael Goldschmidt | 26.09.2008 | 01.12.2015 | direktør |