Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Tegningsregel | Direktion | Vedtægter | ||||
Legale ejere | Formål | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Revisor | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | Navne | ||||
Første regnskabsperiode | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-07 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-28 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion i forening. (offentliggjort 2023-01-04)
Den 2022-12-28 tilføjes Direktion: Søren Bjørn Hansen (adm. dir.) (offentliggjort 2023-01-04)
Den 2022-12-28 fjernes Direktion: Mikael Goldschmidt (adm. dir.) (offentliggjort 2023-01-04)
Den 2022-12-27 fjernes Direktion: Søren Bjørn Hansen (direktør) (offentliggjort 2023-01-04)
Den 2022-12-28 tilføjes Vedtægter: 2022-12-28 (offentliggjort 2023-01-04)
Den 2022-05-10 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-11 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-25 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-29 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-29 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-09-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af Mikael Goldschmidt alene, af Mikael Goldschmidt i forening med en anden direktør eller af den samlede direktion i forening. (offentliggjort 2023-01-04)
Den 2017-09-19 tilføjes Direktion: Mikael Goldschmidt (adm. dir.) (offentliggjort 2023-01-04)
Den 2017-09-19 tilføjes Vedtægter: 2017-09-19 (offentliggjort 2023-01-04)
Den 2017-05-31 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-08-15 tilføjes Direktion: Christian Bertelsen (direktør) (offentliggjort 2016-08-16)
Den 2016-08-15 fjernes Direktion: Henrik Lið (direktør) (offentliggjort 2016-08-16)
Den 2016-07-01 tilføjes Legale ejere: Atlas Ejendomme A/S (offentliggjort 2016-07-06)
Den 2016-06-30 fjernes Legale ejere: M. GOLDSCHMIDT EJENDOMME A/S (offentliggjort 2016-07-06)
Den 2016-03-02 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-12-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion i forening. (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2015-12-01 tilføjes Direktion: Henrik Lið (direktør) (offentliggjort 2016-08-16)
Den 2015-12-01 fjernes Direktion: Mikael Goldschmidt (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-12-01 tilføjes Vedtægter: 2015-12-01 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2014-12-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje, udvikle, opføre, udleje, finansiere og administrere fast ejendom samt i forbindelse hermed stående aktiviteter efter ledelsens skøn. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af Mikael Goldschmidt eller af direktøren. (offentliggjort 2015-12-07)
Den 2014-12-15 tilføjes Vedtægter: 2014-12-15 (offentliggjort 2015-12-07)
Den 2013-10-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2014-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2013-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-09 tilføjes Kapital (Kapital): 15.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-07-01 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-01 fjernes Revisor: Green IV ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-09-22 tilføjes Revisor: Green IV ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-22 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-16 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2010-08-30)
Den 2010-08-15 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-05-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Grønningen 25, 1270 København K (offentliggjort 2010-05-11)
Den 2010-05-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Grønningen 23, 3., 1270 København K (offentliggjort 2008-12-05)
Den 2009-12-10 tilføjes Navne: M. GOLDSCHMIDT EJD., RINGSTED ApS (offentliggjort 2009-12-11)
Den 2009-12-09 fjernes Navne: MG PROJEKTUDVIKLING III ApS (offentliggjort 2008-12-09)
Den 2008-12-08 tilføjes Navne: MG PROJEKTUDVIKLING III ApS (offentliggjort 2008-12-09)
Den 2008-12-07 fjernes Navne: M. GOLDSCHMIDT PROJEKTUDV. III ApS (offentliggjort 2008-12-05)
Den 2008-12-05 tilføjes Navne: M. GOLDSCHMIDT PROJEKTUDV. III ApS (offentliggjort 2008-12-05)
Den 2008-12-04 fjernes Navne: TEGLSTRUP HAVE ApS (offentliggjort 2008-09-26)
Den 2008-12-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Grønningen 23, 3., 1270 København K (offentliggjort 2008-12-05)
Den 2008-12-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Grønningen 21, 3., 1270 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-09-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Grønningen 21, 3., 1270 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-09-26 tilføjes Direktion: Mikael Goldschmidt (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-09-26 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-26 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-09-26 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-26 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-09-26 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-26 tilføjes Legale ejere: M. GOLDSCHMIDT EJENDOMME A/S (offentliggjort 2016-07-06)
Den 2008-09-26 tilføjes Navne: TEGLSTRUP HAVE ApS (offentliggjort 2008-09-26)
Den 2008-09-26 tilføjes Reelle ejere: Mikael Goldschmidt (offentliggjort 2017-09-18)
Den 2008-09-26 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-26 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-26 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2008-09-26 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-26 tilføjes Stiftere: M. GOLDSCHMIDT EJENDOMME A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-26 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2008-09-26)
Den 2008-09-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)