Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ObligatoriskEmail | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Virksomhedsform | RegnskabOgBoafslutning | ||||
Direktion | Kontaktoplysninger | Vedtægter | Revisor | ||||
Tegningsregel | Formål | Binavne |
Den 2017-01-11 sletter virksomheden Ejerskaber: DKTR ApS. (offentliggjort 2018-09-29)
Den 2017-01-11 sletter virksomheden Ejerskaber: Dkt Rønne ApS. (offentliggjort 2018-03-21)
Den 2019-09-25 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2019-10-02)
Den 2019-09-25 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2019-10-02)
Den 2019-09-24 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2019-10-02)
Den 2019-09-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Fangelvej 75, 5260 Odense S (offentliggjort 2019-10-02)
Den 2019-09-25 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2009-12-31 (offentliggjort 2019-10-02)
Den 2019-09-25 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2008-07-31 (offentliggjort 2019-10-02)
Den 2019-09-25 fjernes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2019-10-02)
Den 2019-09-25 fjernes Legale ejere: Mathias Sørensen (offentliggjort 2019-10-02)
Den 2019-09-25 fjernes Navne: RP Rønne S.M.B.A. (offentliggjort 2019-10-02)
Den 2019-09-25 fjernes ObligatoriskEmail: info@goldstar.dk (offentliggjort 2019-10-02)
Den 2019-09-25 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-10-02)
Den 2019-09-25 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-10-02)
Den 2019-09-25 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-10-02)
Den 2019-09-25 fjernes Virksomhedsform: 151 (offentliggjort 2019-10-02)
Den 2019-08-20 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2018-10-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fangelvej 75, 5260 Odense S (offentliggjort 2019-10-02)
Den 2018-10-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Fangelvej 75, 5260 Odense S (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2018-09-28 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2019-10-02)
Den 2018-09-27 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-10-02)
Den 2018-08-29 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-10-02)
Den 2018-08-28 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-08-29)
Den 2018-08-29 fjernes Direktion: Mathias Sørensen (direktør) (offentliggjort 2018-08-29)
Den 2017-05-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fangelvej 75, 5260 Odense S (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2017-05-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Store Torvegade 34, 3700 Rønne (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-05-01 tilføjes Legale ejere: Mathias Sørensen (offentliggjort 2019-10-02)
Den 2017-02-11 tilføjes Direktion: Mathias Sørensen (direktør) (offentliggjort 2018-08-29)
Den 2017-02-11 fjernes Direktion: Rasmus Peter Pfeiffer (direktør) (offentliggjort 2017-02-17)
Den 2016-12-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Store Torvegade 34, 3700 Rønne (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2016-12-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Frodesgade 175, 6700 Esbjerg (offentliggjort 2016-12-14)
Den 2016-12-04 fjernes Kontaktoplysninger: info@goldstar.dk (offentliggjort 2016-12-14)
Den 2016-12-01 tilføjes Direktion: Rasmus Peter Pfeiffer (direktør) (offentliggjort 2017-02-17)
Den 2016-12-01 fjernes Direktion: Klaus Garde Nielsen (direktør) (offentliggjort 2016-12-14)
Den 2016-12-01 tilføjes Navne: RP Rønne S.M.B.A. (offentliggjort 2019-10-02)
Den 2016-12-01 tilføjes Vedtægter: 2016-12-01 (offentliggjort 2019-10-02)
Den 2016-11-30 fjernes Navne: GOLDSTAR PROPERTIES S.M.B.A. (offentliggjort 2016-12-14)
Den 2016-09-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frodesgade 175, 6700 Esbjerg (offentliggjort 2016-12-14)
Den 2016-09-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Møllevej 4, 6580 Vamdrup (offentliggjort 2016-10-05)
Den 2016-08-15 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2019-10-02)
Den 2016-08-14 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2016-08-17)
Den 2016-05-18 tilføjes Direktion: Klaus Garde Nielsen (direktør) (offentliggjort 2016-12-14)
Den 2016-05-18 fjernes Direktion: Alfred Bendy Frederiksen (direktør) (offentliggjort 2016-05-18)
Den 2016-04-08 tilføjes Direktion: Alfred Bendy Frederiksen (direktør) (offentliggjort 2016-05-18)
Den 2016-04-08 fjernes Direktion: Klaus Garde Nielsen (direktør) (offentliggjort 2016-04-14)
Den 2015-06-10 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-10-02)
Den 2015-06-09 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2015-06-10 fjernes Revisor: Nordkyst Revision I/S (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2015-03-09 tilføjes Direktion: Klaus Garde Nielsen (direktør) (offentliggjort 2016-04-14)
Den 2015-03-09 fjernes Direktion: Bryan Göddert (adm. dir) (offentliggjort 2015-03-12)
Den 2015-03-09 tilføjes Kontaktoplysninger: info@goldstar.dk (offentliggjort 2016-12-14)
Den 2015-03-08 fjernes Kontaktoplysninger: bg@rekonstruktion.dk (offentliggjort 2015-03-12)
Den 2015-03-09 tilføjes ObligatoriskEmail: info@goldstar.dk (offentliggjort 2019-10-02)
Den 2015-03-09 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør. (offentliggjort 2018-08-29)
Den 2015-03-05 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktør Bryan Göddert. (offentliggjort 2015-03-12)
Den 2015-03-08 tilføjes Vedtægter: 2015-03-08 (offentliggjort 2016-12-14)
Den 2015-03-05 tilføjes Vedtægter: 2015-03-05 (offentliggjort 2015-03-12)
Den 2015-03-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Møllevej 4, 6580 Vamdrup (offentliggjort 2016-10-05)
Den 2015-03-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Arne Jacobsens Allé 7, 5., 2300 København S (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2015-03-05 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at drive virksomhed med køb og salg af anparter, aktier, ejendomme, udbud af investeringsprodukter, lånevirksomhed samt andet efter direktionens skøn. (offentliggjort 2019-10-02)
Den 2015-03-05 tilføjes Navne: GOLDSTAR PROPERTIES S.M.B.A. (offentliggjort 2016-12-14)
Den 2015-03-04 fjernes Navne: 4GN PROPERTIES S.M.B.A. (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2012-11-16 tilføjes Revisor: Nordkyst Revision I/S (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2012-11-16 fjernes Revisor: Vedbæk Revision v/Lillian Hauermann Lindgreen (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2012-02-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Arne Jacobsens Allé 7, 5., 2300 København S (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2012-02-01 tilføjes Kontaktoplysninger: bg@rekonstruktion.dk (offentliggjort 2015-03-12)
Den 2012-01-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Sluseholmen 2-4, 2450 København SV (offentliggjort 2011-04-05)
Den 2011-07-13 tilføjes Navne: 4GN PROPERTIES S.M.B.A. (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2011-07-12 fjernes Navne: EJENDOMMEN NØRREGADE S.M.B.A. (offentliggjort 2009-12-10)
Den 2011-07-13 fjernes Binavne: EVA NØRREGADE S.M.B.A. (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2011-04-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sluseholmen 2-4, 2450 København SV (offentliggjort 2011-04-05)
Den 2011-04-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Sluseholmen 2, 2450 København SV (offentliggjort 2009-10-05)
Den 2010-10-06 tilføjes Revisor: Vedbæk Revision v/Lillian Hauermann Lindgreen (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2010-09-02 fjernes Revisor: PARTNER REVISION. STATSAUTORISERETREVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2010-07-20 tilføjes Revisor: PARTNER REVISION. STATSAUTORISERETREVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2010-07-20 fjernes Binavne: EVA NØRREGADE 47 S.M.B.A. (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2009-12-10 tilføjes Navne: EJENDOMMEN NØRREGADE S.M.B.A. (offentliggjort 2009-12-10)
Den 2009-12-09 fjernes Navne: EVA NØRREGADE 47 S.M.B.A. (offentliggjort 2009-10-05)
Den 2009-10-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sluseholmen 2, 2450 København SV (offentliggjort 2009-10-05)
Den 2009-10-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Sluseholmen 2-4, 2450 København SV (offentliggjort 2008-11-04)
Den 2009-09-25 tilføjes Navne: EVA NØRREGADE 47 S.M.B.A. (offentliggjort 2009-10-05)
Den 2009-09-24 fjernes Navne: EJENDOMMEN NØRREGADE S.M.B.A. (offentliggjort 2009-06-23)
Den 2009-06-23 tilføjes Navne: EJENDOMMEN NØRREGADE S.M.B.A. (offentliggjort 2009-06-23)
Den 2009-06-22 fjernes Navne: B&B AKTIEINVEST SMBA (offentliggjort 2009-01-21)
Den 2009-01-21 tilføjes Navne: B&B AKTIEINVEST SMBA (offentliggjort 2009-01-21)
Den 2009-01-20 fjernes Navne: EVOLUTION EJENDOMSINVEST 90 SMBA (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-11-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sluseholmen 2-4, 2450 København SV (offentliggjort 2008-11-04)
Den 2008-11-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Tømmerupvej 75, 2770 Kastrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-07-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tømmerupvej 75, 2770 Kastrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-07-31 tilføjes Binavne: EVA NØRREGADE 47 S.M.B.A., EVA NØRREGADE S.M.B.A. (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2008-07-31 tilføjes Direktion: Bryan Göddert (adm. dir) (offentliggjort 2015-03-12)
Den 2008-07-31 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-12-31 (offentliggjort 2019-10-02)
Den 2008-07-31 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-07-31 (offentliggjort 2019-10-02)
Den 2008-07-31 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2016-08-17)
Den 2008-07-31 tilføjes Navne: EVOLUTION EJENDOMSINVEST 90 SMBA (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-07-31 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-10-02)
Den 2008-07-31 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-10-02)
Den 2008-07-31 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2008-07-31 tilføjes Virksomhedsform: 151 (offentliggjort 2019-10-02)
Den 2008-07-31 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-08-29)