Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Mathias Sørensen | 11.02.2017 | 29.08.2018 | direktør |
Rasmus Peter Pfeiffer | 01.12.2016 | 11.02.2017 | direktør |
Klaus Garde Nielsen | 18.05.2016 | 01.12.2016 | direktør |
Alfred Bendy Frederiksen | 08.04.2016 | 18.05.2016 | direktør |
Klaus Garde Nielsen | 09.03.2015 | 08.04.2016 | direktør |
Bryan Göddert | 31.07.2008 | 09.03.2015 | adm. dir |