Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Navne | ||||
ObligatoriskEmail | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Hvidhvask | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Revisor | Formål | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2016-07-05 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2016-07-05)
Den 2016-07-05 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2016-07-05)
Den 2016-07-04 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-07-05)
Den 2016-07-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Topasgangen 16, 2300 København S (offentliggjort 2016-07-05)
Den 2016-07-05 fjernes Bestyrelse: Flemming Madsen (bestyrelse) (offentliggjort 2016-07-05)
Den 2016-07-05 fjernes Direktion: Flemming Madsen (direktion) (offentliggjort 2016-07-05)
Den 2016-07-05 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2016-07-05)
Den 2016-07-05 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2008-01-01 (offentliggjort 2016-07-05)
Den 2016-07-05 fjernes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2016-07-05)
Den 2016-07-05 fjernes Kontaktoplysninger: flemming@kulkom.dk (offentliggjort 2016-07-05)
Den 2016-07-05 fjernes Navne: KULTUR & KOMMUNIKATION ApS (offentliggjort 2016-07-05)
Den 2016-07-05 fjernes ObligatoriskEmail: flemming.madsen@gate21.dk (offentliggjort 2016-07-05)
Den 2016-07-05 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-07-05)
Den 2016-07-05 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-07-05)
Den 2016-07-05 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-07-05)
Den 2016-07-05 fjernes Stiftere: Flemming Madsen (offentliggjort 2016-07-05)
Den 2016-07-05 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-07-05)
Den 2016-02-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Topasgangen 16, 2300 København S (offentliggjort 2016-07-05)
Den 2016-02-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Topasgangen 16, 2300 København S (offentliggjort 2016-03-03)
Den 2016-02-02 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2016-07-05)
Den 2015-07-24 tilføjes ObligatoriskEmail: flemming.madsen@gate21.dk (offentliggjort 2016-07-05)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-12-01 fjernes Bestyrelse: Kirsten Michelle Danielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-07-24)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-03-28 tilføjes Bestyrelse: Ane Christensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2016-07-05)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-06-02 fjernes Revisor: Dansk Revision Korsør I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-07-01 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2016-07-05)
Den 2008-07-01 tilføjes Kontaktoplysninger: flemming@kulkom.dk (offentliggjort 2016-07-05)
Den 2008-06-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Topasgangen 16, 2300 København S (offentliggjort 2016-03-03)
Den 2008-06-30 tilføjes Bestyrelse: Kirsten Michelle Danielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-07-24)
Den 2008-06-30 tilføjes Direktion: Flemming Madsen (direktion) (offentliggjort 2016-07-05)
Den 2008-06-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve rådgivning og konsulentydel-ser indenfor kultur - og oplevelsesøkonomi, udvikling heraf og offentlige og private netværk samt dermed beslægtet virk-somhed. (offentliggjort 2016-07-05)
Den 2008-06-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2016-07-05)
Den 2008-06-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-01-01 (offentliggjort 2016-07-05)
Den 2008-06-30 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-06-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-06-30 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2016-07-05)
Den 2008-06-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-07-05)
Den 2008-06-30 tilføjes Navne: KULTUR & KOMMUNIKATION ApS (offentliggjort 2016-07-05)
Den 2008-06-30 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-07-05)
Den 2008-06-30 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-07-05)
Den 2008-06-30 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-07-05)
Den 2008-06-30 tilføjes Revisor: Dansk Revision Korsør I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-30 tilføjes Stiftere: Flemming Madsen (offentliggjort 2016-07-05)
Den 2008-06-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af et besty-relsesmedlem sammen med en direktør. (offentliggjort 2016-07-05)
Den 2008-06-30 tilføjes Vedtægter: 2008-06-30 (offentliggjort 2016-07-05)
Den 2008-06-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-07-05)
Den 2008-06-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-07-05)