Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Flemming Madsen | 30.06.2008 | 05.07.2016 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Ane Christensen | 28.03.2014 | 05.07.2016 | bestyrelsesmedlem |
Flemming Madsen | 30.06.2008 | 05.07.2016 | bestyrelse |
Kirsten Michelle Danielsen | 30.06.2008 | 01.12.2014 | bestyrelse |