Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revisor | Ejerskaber | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Vedtægter | Beliggenhedsadresse | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Reelle ejere | Formål | ||||
Tegningsregel | Genoptagelse tvangsopløsning | Virksomhedsstatus | Hovedbranche | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform |
Den 2024-06-22 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-10-13 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-10-19)
Den 2023-10-13 fjernes Revisor: One Revision Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-10-19)
Den 2010-12-23 sletter virksomheden Ejerskaber: ABTO BYG & BOLIG ApS. (offentliggjort 2016-09-22)
Den 2023-07-03 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-02 tilføjes Revisor: One Revision Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-10-19)
Den 2022-12-02 fjernes Revisor: REVIPOINT STATSAUTORISEREDE REVISORER ApS (offentliggjort 2022-12-18)
Den 2022-06-27 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-12 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-07-08 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-19 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2019-12-31 (offentliggjort 2019-07-10)
Den 2019-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2019-07-01 (offentliggjort 2019-07-10)
Den 2019-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-07-10)
Den 2019-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-07-10)
Den 2019-06-30 fjernes Omlægningsperiode slut: 2012-06-30 (offentliggjort 2019-07-10)
Den 2019-06-30 fjernes Omlægningsperiode start: 2011-01-01 (offentliggjort 2019-07-10)
Den 2019-06-30 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2019-07-10)
Den 2019-06-30 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2019-07-10)
Den 2019-06-27 tilføjes Vedtægter: 2019-06-27 (offentliggjort 2019-07-10)
Den 2018-12-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Farvergade 7, st., 4700 Næstved (offentliggjort 2018-12-08)
Den 2018-12-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Møllegade 1, 1., 4700 Næstved (offentliggjort 2018-12-08)
Den 2018-12-08 tilføjes Kontaktoplysninger: jeannie@tolfjord.dk (offentliggjort 2018-12-08)
Den 2018-12-07 fjernes Kontaktoplysninger: henrik@tolfjord.dk (offentliggjort 2018-12-08)
Den 2018-11-16 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-01-12 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-19 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-11-24 tilføjes Legale ejere: XENON HOLDING ApS (offentliggjort 2015-06-01)
Den 2014-11-24 tilføjes Reelle ejere: Henrik Tolfjord (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2012-02-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er investering i fast ejendom og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-02-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-02-18 tilføjes Vedtægter: 2012-02-18 (offentliggjort 2019-07-10)
Den 2012-01-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Møllegade 1, 1., 4700 Næstved (offentliggjort 2018-12-08)
Den 2012-01-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Leif Panduros Vej 22, 4700 Næstved (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2012-06-30 (offentliggjort 2019-07-10)
Den 2011-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2011-01-01 (offentliggjort 2019-07-10)
Den 2010-10-28 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2010-10-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-27 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-30 tilføjes Revisor: REVIPOINT STATSAUTORISEREDE REVISORER ApS (offentliggjort 2022-12-18)
Den 2010-09-30 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-13 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-12 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-28 tilføjes Kontaktoplysninger: henrik@tolfjord.dk (offentliggjort 2018-12-08)
Den 2009-06-01 tilføjes Hovedbranche: Kombinerede serviceydelser (offentliggjort 2009-08-28)
Den 2009-05-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-06-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Leif Panduros Vej 22, 4700 Næstved (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-06-27 tilføjes Direktion: Henrik Tolfjord (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-06-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-27 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-06-27 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-27 tilføjes Navne: TOLFJORD EJENDOMME ApS (offentliggjort 2008-06-27)
Den 2008-06-27 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2019-07-10)
Den 2008-06-27 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2019-07-10)
Den 2008-06-27 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2008-06-27 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-27 tilføjes Stiftere: Henrik Tolfjord (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-27 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2008-06-27)
Den 2008-06-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)