Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bibranche | Binavne | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | RegnskabOgBoafslutning | Årsbeskæftigelse | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Revisor | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2021-06-14 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2021-06-25)
Den 2021-06-14 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2021-06-25)
Den 2021-06-13 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2021-06-25)
Den 2021-06-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Søndermarken 2, 7361 Ejstrupholm (offentliggjort 2021-06-25)
Den 2021-06-14 fjernes Bibranche: Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed (offentliggjort 2021-06-25)
Den 2021-06-14 fjernes Binavne: BENT JENSEN BRANDDØRE OG VINDUER A/S (offentliggjort 2021-06-25)
Den 2021-06-14 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2009-06-30 (offentliggjort 2021-06-25)
Den 2021-06-14 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2008-05-30 (offentliggjort 2021-06-25)
Den 2021-06-14 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af bygningstømmer og snedkeriartikler i øvrigt (offentliggjort 2021-06-25)
Den 2021-06-14 fjernes Navne: BJM 2014 A/S (offentliggjort 2021-06-25)
Den 2021-06-14 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2021-06-25)
Den 2021-06-14 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2021-06-25)
Den 2021-06-14 fjernes Stiftere: Torben Olsen, Svend Emil Jørgensen, Per Stig Jensen, Per Arnfred Jensen, Michell Berg, Mette Skiffard Tem Pedersen, Carsten Bruun (offentliggjort 2021-06-25)
Den 2021-06-14 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2021-06-25)
Den 2021-05-22 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-07-07)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-09-01 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2021-06-25)
Den 2014-09-01 fjernes Bestyrelse: Torben Olsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2014-09-01 fjernes Direktion: Torben Olsen (direktion) (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2014-09-01 fjernes Revisor: HOSTRUPHUS & Partnere A/S (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2014-08-31 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive tømrer- og snedkervirksomhed og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2021-06-25)
Den 2014-08-22 tilføjes Navne: BJM 2014 A/S (offentliggjort 2021-06-25)
Den 2014-08-21 fjernes Navne: BENT JENSEN MASKINSNEDKERI A/S (offentliggjort 2014-08-27)
Den 2014-08-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør sammen med et bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2014-08-22 tilføjes Vedtægter: 2014-08-22 (offentliggjort 2021-06-25)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-12-06 tilføjes Bestyrelse: Leo Henriksen (formand) (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2012-12-06 fjernes Bestyrelse: Carsten Bruun (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-12-05 tilføjes Bestyrelse: Carsten Bruun (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-05 fjernes Bestyrelse: Lars Brink (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-11-16 tilføjes Revisor: HOSTRUPHUS & Partnere A/S (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2010-11-16 fjernes Revisor: REVISORERNE HOSTRUPHUS STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-08-20 tilføjes Bestyrelse: Lars Brink (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-20 fjernes Bestyrelse: Mette Skiffard Tem Pedersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søndermarken 2, 7361 Ejstrupholm (offentliggjort 2021-06-25)
Den 2008-05-30 tilføjes Bestyrelse: Mette Skiffard Tem Pedersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-30 tilføjes Bibranche: Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed (offentliggjort 2021-06-25)
Den 2008-05-30 tilføjes Binavne: BENT JENSEN BRANDDØRE OG VINDUER A/S (offentliggjort 2021-06-25)
Den 2008-05-30 tilføjes Direktion: Torben Olsen (direktion) (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2008-05-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-06-30 (offentliggjort 2021-06-25)
Den 2008-05-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-05-30 (offentliggjort 2021-06-25)
Den 2008-05-30 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af bygningstømmer og snedkeriartikler i øvrigt (offentliggjort 2021-06-25)
Den 2008-05-30 tilføjes Kapital (Kapital): 1.400.000,00 (offentliggjort 2021-06-25)
Den 2008-05-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-06-25)
Den 2008-05-30 tilføjes Navne: BENT JENSEN MASKINSNEDKERI A/S (offentliggjort 2014-08-27)
Den 2008-05-30 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2021-06-25)
Den 2008-05-30 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2021-06-25)
Den 2008-05-30 tilføjes Revisor: REVISORERNE HOSTRUPHUS STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-30 tilføjes Stiftere: Torben Olsen, Svend Emil Jørgensen, Per Stig Jensen, Per Arnfred Jensen, Michell Berg, Mette Skiffard Tem Pedersen, Carsten Bruun (offentliggjort 2021-06-25)
Den 2008-05-30 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2021-06-25)
Den 2008-05-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)