Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Torben Olsen | 30.05.2008 | 01.09.2014 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Svend Emil Jørgensen | 06.12.2012 | 01.09.2014 | bestyrelse |
Leo Henriksen | 06.12.2012 | 01.09.2014 | formand |
Carsten Bruun | 05.12.2011 | 06.12.2012 | bestyrelse |
Lars Brink | 20.08.2008 | 05.12.2011 | formand |
Torben Olsen | 30.05.2008 | 01.09.2014 | bestyrelse |
Per Stig Jensen | 30.05.2008 | 20.08.2008 | bestyrelse |
Per Arnfred Jensen | 30.05.2008 | 20.08.2008 | bestyrelse |
Carsten Bruun | 30.05.2008 | 20.08.2008 | bestyrelse |
Michell Berg | 30.05.2008 | 20.08.2008 | bestyrelse |
Mette Skiffard Tem Pedersen | 30.05.2008 | 20.08.2008 | bestyrelse |