Sektion (alle) | |||||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | ||||
Bestyrelse | Direktion | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta | Ejerskaber |
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-03-19 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2015-08-20)
Den 2015-03-19 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2015-08-20)
Den 2015-03-18 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-08-20)
Den 2015-03-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Ormhøjgårdvej 9, 8700 Horsens (offentliggjort 2015-08-20)
Den 2015-03-19 fjernes Bestyrelse: Knud Erik Nissen (formand) (offentliggjort 2015-08-20)
Den 2015-03-19 fjernes Direktion: Grete Fischer Nissen (direktion) (offentliggjort 2015-08-20)
Den 2015-03-19 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2008-04-30 (offentliggjort 2015-08-20)
Den 2015-03-19 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2007-09-01 (offentliggjort 2015-08-20)
Den 2015-03-19 fjernes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2015-08-20)
Den 2015-03-19 fjernes Legale ejere: Knud Erik Nissen (offentliggjort 2015-08-20)
Den 2015-03-19 fjernes Navne: KNUD NISSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2015-08-20)
Den 2015-03-19 fjernes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-08-20)
Den 2015-03-19 fjernes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-08-20)
Den 2015-03-19 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-08-20)
Den 2015-03-04 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-08-20)
Den 2015-03-19 fjernes Revisor: ROESGAARD & PARTNERS A/S (offentliggjort 2015-08-20)
Den 2015-03-19 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-08-20)
Den 2015-02-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive investerings-, finansierings- og handelsvirksomhed og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-08-20)
Den 2015-02-27 tilføjes Navne: KNUD NISSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2015-08-20)
Den 2015-02-26 fjernes Navne: KNUD NISSEN HOLDING A/S (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2015-02-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-08-20)
Den 2015-02-27 tilføjes Vedtægter: 2015-02-27 (offentliggjort 2015-08-20)
Den 2015-02-27 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-08-20)
Den 2015-02-26 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-09-05 tilføjes Bestyrelse: Frederikke Pontoppidan Nissen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-08-20)
Den 2013-09-05 tilføjes Revisor: ROESGAARD & PARTNERS A/S (offentliggjort 2015-08-20)
Den 2013-09-05 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2011-10-28 tilføjes Bestyrelse: Stig Gert Ersgard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-08-20)
Den 2011-10-28 fjernes Bestyrelse: Gert Vinther Jørgensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2009-04-30 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2009-04-30 fjernes Revisor: Qurios Statsautoriseret Revisionsinteressentskab (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2008-10-01 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2015-08-20)
Den 2008-09-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-05-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ormhøjgårdvej 9, 8700 Horsens (offentliggjort 2015-08-20)
Den 2008-05-07 tilføjes Bestyrelse: Gert Vinther Jørgensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2008-05-07 tilføjes Direktion: Grete Fischer Nissen (direktion) (offentliggjort 2015-08-20)
Den 2008-05-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-04-30 (offentliggjort 2015-08-20)
Den 2008-05-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-09-01 (offentliggjort 2015-08-20)
Den 2008-05-07 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-05-07 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000.000,00 (offentliggjort 2015-08-20)
Den 2008-05-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-08-20)
Den 2008-05-07 tilføjes Legale ejere: Knud Erik Nissen (offentliggjort 2015-08-20)
Den 2008-05-07 tilføjes Navne: KNUD NISSEN HOLDING A/S (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2008-05-07 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-08-20)
Den 2008-05-07 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-08-20)
Den 2008-05-07 tilføjes Revisor: Qurios Statsautoriseret Revisionsinteressentskab (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2008-05-07 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2008-05-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-08-20)
Den 2015-02-28 sletter virksomheden Ejerskaber: LARS THERKELSEN ApS. (offentliggjort 2016-03-04)