Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Grete Fischer Nissen | 07.05.2008 | 19.03.2015 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Frederikke Pontoppidan Nissen | 05.09.2013 | 19.03.2015 | bestyrelse |
Stig Gert Ersgard | 28.10.2011 | 19.03.2015 | bestyrelse |
Grete Fischer Nissen | 07.05.2008 | 19.03.2015 | bestyrelse |
Knud Erik Nissen | 07.05.2008 | 19.03.2015 | formand |
Gert Vinther Jørgensen | 07.05.2008 | 28.10.2011 | bestyrelse |