Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revision fravalgt | Revisor | Ejerskaber | ||||
Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus | Legale ejere |
Den 2024-04-03 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-03-19 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-03-28)
Den 2024-03-18 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-03-28)
Den 2024-03-19 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-03-28)
Den 2008-05-29 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: TARUP EJENDOMME ApS. (offentliggjort 2015-04-23)
Den 2008-07-03 sletter virksomheden Ejerskaber: RENT-ME.DK ApS. (offentliggjort 2016-10-18)
Den 2013-01-01 sletter virksomheden Ejerskaber: TARUP A/S. (offentliggjort 2018-01-08)
Den 2018-01-01 sletter virksomheden Ejerskaber: TARUP A/S. (offentliggjort 2021-03-05)
Den 2023-06-19 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-04-19 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-09 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-13 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-29 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-07 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-04-24 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-19 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-01-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ravnekærlund 19, 5800 Nyborg (offentliggjort 2016-01-13)
Den 2016-01-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Agerhatten 31, 5220 Odense SØ (offentliggjort 2016-01-13)
Den 2011-07-01 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-03-28)
Den 2011-07-01 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-01 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-01 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2011-10-19)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-04-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Agerhatten 31, 5220 Odense SØ (offentliggjort 2016-01-13)
Den 2008-04-01 tilføjes Direktion: Jan Lumby Johansen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-04-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier og anparter samt dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-04-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-01 tilføjes Navne: LUMBYDAHL HOLDING ApS (offentliggjort 2008-05-28)
Den 2008-04-01 tilføjes Reelle ejere: Jan Lumby Johansen, Lise-Lotte Lilliendahl Johansen (offentliggjort 2017-10-13)
Den 2008-04-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-03-28)
Den 2008-04-01 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-01 tilføjes Stiftere: Lise-Lotte Lilliendahl Johansen, Jan Lumby Johansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-01 tilføjes Vedtægter: 2008-04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2008-05-28)
Den 2008-04-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Legale ejere: Jan Lumby Johansen, Lise-Lotte Lilliendahl Johansen (offentliggjort 2015-04-23)