Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
Jan Lumby Johansen | 01.04.2008 | |
Lise-Lotte Lilliendahl Johansen | 01.04.2008 |
Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|
Datter-/associerede | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
TARUP EJENDOMME ApS (CVR 31612071) | NORMAL | 29.05.2008 | 100,00% | 100,00% |
Historik | Status | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|---|
TARUP A/S (CVR 30365178) | NORMAL | 01.01.2018 | 01.01.2021 | 50,00-66,66% | 50,00-66,66% |
TARUP A/S (CVR 30365178) | NORMAL | 01.01.2013 | 31.12.2017 | 66,67-89,99% | 66,67-89,99% |
RENT-ME.DK ApS (CVR 31603315) | OPLØSTEFTERERKLÆRING | 03.07.2008 | 18.10.2016 | 100,00% | 100,00% |