Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Navne | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Årsbeskæftigelse | Legale ejere | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Bestyrelse | Direktion | Revisor | Vedtægter | ||||
Tegningsregel | Formål | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2018-06-29 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2018-07-18)
Den 2018-06-29 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2018-07-18)
Den 2018-06-28 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2018-07-18)
Den 2018-06-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Havnepladsen 4, 1., 5700 Svendborg (offentliggjort 2018-07-18)
Den 2018-06-29 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2009-10-31 (offentliggjort 2018-07-18)
Den 2018-06-29 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2008-05-02 (offentliggjort 2018-07-18)
Den 2018-06-29 fjernes Hovedbranche: Andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser i.a.n. (offentliggjort 2018-07-18)
Den 2018-06-29 fjernes Kontaktoplysninger: hsa@gefionnordic.com (offentliggjort 2018-07-18)
Den 2018-06-29 fjernes Navne: Selskabet af 2.5.2008 A/S (offentliggjort 2018-07-18)
Den 2018-06-29 fjernes Omlægningsperiode slut: 2012-12-31 (offentliggjort 2018-07-18)
Den 2018-06-29 fjernes Omlægningsperiode start: 2011-11-01 (offentliggjort 2018-07-18)
Den 2018-06-29 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-07-18)
Den 2018-06-29 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-07-18)
Den 2018-06-29 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-07-18)
Den 2018-06-29 fjernes Stiftere: LFN HOLDING A/S (offentliggjort 2018-07-18)
Den 2018-06-29 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2018-07-18)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2016-09-11 fjernes Legale ejere: LFN HOLDING A/S (offentliggjort 2016-09-24)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2015-12-03 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2018-07-18)
Den 2015-12-02 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-12-09)
Den 2015-12-03 fjernes Bestyrelse: Torben Frederiksen (bestyrelse) (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2015-12-03 fjernes Direktion: Torben Frederiksen (adm. dir.) (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2015-12-03 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET EDELBO STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2015-11-30 tilføjes Navne: Selskabet af 2.5.2008 A/S (offentliggjort 2018-07-18)
Den 2015-11-29 fjernes Navne: GEFION NORDIC A/S (offentliggjort 2015-11-30)
Den 2015-11-30 tilføjes Vedtægter: 2015-11-30 (offentliggjort 2018-07-18)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-08-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2015-08-21 tilføjes Bestyrelse: Ib Torleif Hansen (formand) (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2015-08-21 fjernes Bestyrelse: Michael Mortensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-08-25)
Den 2015-08-21 tilføjes Direktion: Torben Frederiksen (adm. dir.) (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2015-08-21 fjernes Direktion: Michael Mortensen (adm. dir) (offentliggjort 2015-08-25)
Den 2015-08-21 tilføjes Vedtægter: 2015-08-21 (offentliggjort 2015-11-30)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-05-29 fjernes Bestyrelse: Jens Kristian Nim-Olsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-06-15)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-05-20 fjernes Bestyrelse: Susanne Frank-Steffensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-11-08 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET EDELBO STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2013-11-08 fjernes Revisor: Revisions Firmaet Edelbo Statsautoriseret Revisionsvirksomhed I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-09-02 tilføjes Bestyrelse: Christian Arthur Bang Holm (formand) (offentliggjort 2015-08-25)
Den 2013-09-02 fjernes Bestyrelse: Paul Hans Carsten Pedersen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-05-22 tilføjes Bestyrelse: Paul Hans Carsten Pedersen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2013-01-23 tilføjes Kontaktoplysninger: hsa@gefionnordic.com (offentliggjort 2018-07-18)
Den 2013-01-16 tilføjes Bestyrelse: Susanne Frank-Steffensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-16 fjernes Bestyrelse: Tove Jonstrup (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-16 tilføjes Direktion: Michael Mortensen (adm. dir) (offentliggjort 2015-08-25)
Den 2013-01-16 fjernes Direktion: Jens Kristian Nim-Olsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er på verdensplan at drive virksomhed med rådgivning omkring "On and Offshore" aktiviteter, uddannelse, igangsætning og markedsføringsrådgivning i forbindelse hermed samt dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2018-07-18)
Den 2013-01-16 tilføjes Navne: GEFION NORDIC A/S (offentliggjort 2015-11-30)
Den 2013-01-15 fjernes Navne: LFN DRILLING CONSULTANCY A/S (offentliggjort 2008-05-14)
Den 2013-01-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør og et bestyrelsesmedlem, som skal være formanden for bestyrelsen, eller af hele bestyrelsen. (offentliggjort 2015-08-25)
Den 2013-01-16 tilføjes Vedtægter: 2013-01-16 (offentliggjort 2015-08-25)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2012-01-31 tilføjes Bestyrelse: Winnie Joan Holm (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-31 tilføjes Direktion: Christian Arthur Bang Holm (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-11-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2012-12-31 (offentliggjort 2018-07-18)
Den 2011-11-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2011-11-01 (offentliggjort 2018-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-09-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Havnepladsen 4, 1., 5700 Svendborg (offentliggjort 2018-07-18)
Den 2011-09-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Brogade 31, 5700 Svendborg (offentliggjort 2008-12-29)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-12-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Brogade 31, 5700 Svendborg (offentliggjort 2008-12-29)
Den 2008-12-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Fruerstuevej 9, 5700 Svendborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-06-18 fjernes Bestyrelse: Niels Lynge Hagelskjær Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-17 tilføjes Hovedbranche: Andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser i.a.n. (offentliggjort 2018-07-18)
Den 2008-06-16 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-05-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fruerstuevej 9, 5700 Svendborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-05-02 tilføjes Bestyrelse: Niels Lynge Hagelskjær Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-02 tilføjes Direktion: Jens Kristian Nim-Olsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-10-31 (offentliggjort 2018-07-18)
Den 2008-05-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-05-02 (offentliggjort 2018-07-18)
Den 2008-05-02 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-05-02 tilføjes Kapital (Kapital): 504.000,00 (offentliggjort 2018-07-18)
Den 2008-05-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-07-18)
Den 2008-05-02 tilføjes Legale ejere: LFN HOLDING A/S (offentliggjort 2016-09-24)
Den 2008-05-02 tilføjes Navne: LFN DRILLING CONSULTANCY A/S (offentliggjort 2008-05-14)
Den 2008-05-02 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-07-18)
Den 2008-05-02 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-07-18)
Den 2008-05-02 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-07-18)
Den 2008-05-02 tilføjes Revisor: Revisions Firmaet Edelbo Statsautoriseret Revisionsvirksomhed I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-02 tilføjes Stiftere: LFN HOLDING A/S (offentliggjort 2018-07-18)
Den 2008-05-02 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2018-07-18)
Den 2008-05-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-12-09)