Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Torben Frederiksen | 21.08.2015 | 03.12.2015 | adm. dir |
Michael Mortensen | 16.01.2013 | 21.08.2015 | adm. dir |
Christian Arthur Bang Holm | 31.01.2012 | 16.01.2013 | direktion |
Torben Frederiksen | 02.05.2008 | 16.01.2013 | direktion |
Jens Kristian Nim-Olsen | 02.05.2008 | 16.01.2013 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Ib Torleif Hansen | 21.08.2015 | 03.12.2015 | formand |
Christian Arthur Bang Holm | 02.09.2013 | 21.08.2015 | formand |
Paul Hans Carsten Pedersen | 22.05.2013 | 02.09.2013 | formand |
Leiv Olaf Kallestad | 16.01.2013 | 03.12.2015 | bestyrelse |
Michael Mortensen | 16.01.2013 | 21.08.2015 | bestyrelse |
Susanne Frank-Steffensen | 16.01.2013 | 20.05.2014 | bestyrelse |
Winnie Joan Holm | 31.01.2012 | 16.01.2013 | bestyrelse |
Torben Frederiksen | 02.05.2008 | 03.12.2015 | bestyrelse |
Jens Kristian Nim-Olsen | 02.05.2008 | 29.05.2015 | bestyrelse |
Kirsten Marie Ørbæk Nim-Olsen | 02.05.2008 | 16.01.2013 | bestyrelse |
Kirsten Frederiksen | 02.05.2008 | 16.01.2013 | bestyrelse |
Tove Jonstrup | 02.05.2008 | 16.01.2013 | formand |
Annette Nielsen | 02.05.2008 | 18.06.2008 | bestyrelse |
Niels Lynge Hagelskjær Nielsen | 02.05.2008 | 18.06.2008 | bestyrelse |