Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
Jan Kaae Møllegaard | 09.04.2008 | |
TVILLINGERNES HOLDING ApS (CVR 29311919) | NORMAL | 09.04.2008 |
Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Gummesen Investments ApS (CVR 37102032) | NORMAL | 06.03.2024 | 50,00-66,66% | 50,00 % |
JP Investment ApS (CVR 42744514) | NORMAL | 06.03.2024 | 50,00-66,66% | 50,00 % |
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Jan Kaae Møllegaard | 01.02.2023 | 06.03.2024 | 10,00-14,99% | 10,00 % |
Gummesen Investments ApS (CVR 37102032) | 01.02.2023 | 05.03.2024 | 33,33-49,99% | 33,33 % |
JP Investment ApS (CVR 42744514) | 01.02.2023 | 05.03.2024 | 33,33-49,99% | 33,33 % |
Susanne Møllegaard | 01.03.2022 | 01.03.2022 | 50,00-66,66% | 50,00 % |
Jan Kaae Møllegaard | 19.11.2012 | 31.01.2023 | 100,00% | 100,00 % |
Jan Kaae Møllegaard | 01.07.2012 | 18.11.2012 | 100,00% | 100,00 % |