Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Navne | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Årsbeskæftigelse | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2010-09-16 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-16 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-15 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Vedbæk Stationsvej 17, 2950 Vedbæk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-09-16 fjernes Bestyrelse: Niels Boje Lund (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-16 fjernes Direktion: Niels Boje Lund (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-16 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-16 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2008-04-04 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-16 fjernes Hovedbranche: Andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser i.a.n. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-09-16 fjernes Kontaktoplysninger: mail@dinvest.dk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-09-16 fjernes Navne: GOBY ASSET MANAGEMENT ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-09-16 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-16 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-16 fjernes Revisor: CCH REVISION GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-16 fjernes Stiftere: LIMANI ApS, DOMAENE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-16 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-02-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel, investering, finansiering og yde finansiel såvel som anden rådgivning i forbindelse med handel, investering, finansiering samt lignende hertil knyttet virksomhed i ind- og udland. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-08 tilføjes Navne: GOBY ASSET MANAGEMENT ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-02-07 fjernes Navne: DOMAENE ASSET MANAGEMENT ApS (offentliggjort 2008-04-08)
Den 2010-02-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-08 tilføjes Vedtægter: 2010-02-08 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-27 tilføjes Bestyrelse: Knud Erik Andreasen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-27 fjernes Bestyrelse: Hans Jørgen Lund (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vedbæk Stationsvej 17, 2950 Vedbæk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-04-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Christiansholms Tværvej 11, 2930 Klampenborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-12-23 tilføjes Bestyrelse: Hans Jørgen Lund (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-23 fjernes Bestyrelse: Niels Boje Lund (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-22 tilføjes Bestyrelse: Niels Boje Lund (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-19 tilføjes Kontaktoplysninger: mail@dinvest.dk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-04-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Christiansholms Tværvej 11, 2930 Klampenborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-04-04 tilføjes Bestyrelse: Niels Boje Lund (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-04 tilføjes Direktion: Niels Boje Lund (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-04-04 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-04 tilføjes Hovedbranche: Andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser i.a.n. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-04-04 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-04 tilføjes Navne: DOMAENE ASSET MANAGEMENT ApS (offentliggjort 2008-04-08)
Den 2008-04-04 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-04 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-04 tilføjes Revisor: CCH REVISION GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-04 tilføjes Stiftere: LIMANI ApS, DOMAENE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-04 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-04-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)