Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Genoptagelse tvangsopløsning | Virksomhedsstatus | Direktion | ||||
Tegningsregel | Bestyrelse | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | ||||
Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Formål | ||||
Vedtægter | Revisor | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Bibranche | Hovedbranche | Navne | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform |
Den 2024-04-03 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-04-28 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-03-14 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-03-16 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-03-09 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-05 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-07-17 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2018-06-25 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2018-06-04 (offentliggjort 2018-06-25)
Den 2018-06-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-06-25)
Den 2018-06-24 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-06-25)
Den 2018-05-31 tilføjes Direktion: Jeppe Holmegaard Bårris (direktør) (offentliggjort 2018-06-25)
Den 2018-05-31 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktionen (offentliggjort 2018-06-25)
Den 2018-04-18 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-06-25)
Den 2018-04-17 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-04-18)
Den 2018-04-18 fjernes Bestyrelse: Jeppe Holmegaard Bårris (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-04-18)
Den 2018-04-18 fjernes Direktion: Jeppe Holmegaard Bårris (direktør) (offentliggjort 2018-04-18)
Den 2017-10-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Absalonsgade 18, 3. tv., 1658 København V (offentliggjort 2017-10-24)
Den 2017-10-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Sankt Peders Stræde 30, 1. th., 1453 København K (offentliggjort 2017-10-24)
Den 2017-10-24 tilføjes Kontaktoplysninger: info@redpitt.com (offentliggjort 2017-10-24)
Den 2017-03-16 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-12-01 fjernes Bestyrelse: Jens Ole Kjærgaard-Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2016-12-29)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2015-12-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sankt Peders Stræde 30, 1. th., 1453 København K (offentliggjort 2017-10-24)
Den 2015-12-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Sankt Peders Stræde 30, 1. th., 1453 København K (offentliggjort 2015-12-02)
Den 2015-11-01 tilføjes Bestyrelse: Jeppe Holmegaard Bårris (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-04-18)
Den 2015-11-01 tilføjes Direktion: Jeppe Holmegaard Bårris (direktør) (offentliggjort 2018-04-18)
Den 2015-11-01 fjernes Direktion: Jens Ole Kjærgaard-Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-12-02)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2011-03-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive IT-konsulentvirksomhed og dermed beslægtet forretningsområder (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 2 direktører eller bestyrelsesmedlemmer i forening (offentliggjort 2018-04-18)
Den 2011-03-28 tilføjes Vedtægter: 2011-03-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-28 fjernes Revisor: GURRE REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-08-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sankt Peders Stræde 30, 1. th., 1453 København K (offentliggjort 2015-12-02)
Den 2010-08-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 36-38, 1. th., 1264 København K (offentliggjort 2009-10-26)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2010-02-26 tilføjes Revisor: GURRE REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-26 fjernes Revisor: TA P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-10-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 36-38, 1. th., 1264 København K (offentliggjort 2009-10-26)
Den 2009-10-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 36-38, 1264 København K (offentliggjort 2008-05-28)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-10-25 tilføjes Legale ejere: Jeppe Holmegaard Bårris, DEMIB HOLDINGS ApS, ONSCREEN ApS, JOKHIA ApS (offentliggjort 2018-06-25)
Den 2008-10-25 tilføjes Reelle ejere: Jeppe Holmegaard Bårris (offentliggjort 2018-06-25)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-05-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 36-38, 1264 København K (offentliggjort 2008-05-28)
Den 2008-05-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-05-09 tilføjes Bibranche: Anden it-servicevirksomhed (offentliggjort 2008-06-09)
Den 2008-05-09 tilføjes Hovedbranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2008-06-09)
Den 2008-05-08 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-05-08 tilføjes Bestyrelse: Jens Ole Kjærgaard-Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2016-12-29)
Den 2008-05-08 fjernes Bestyrelse: Peter Andreas Stakemann (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-08 tilføjes Direktion: Jens Ole Kjærgaard-Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-12-02)
Den 2008-05-08 fjernes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-08 tilføjes Navne: REDPITT ApS (offentliggjort 2008-05-28)
Den 2008-05-07 fjernes Navne: ApS KBIL 17 NR. 2542 (offentliggjort 2008-04-01)
Den 2008-05-08 tilføjes Revisor: TA P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-08 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-04-01 tilføjes Bestyrelse: Peter Andreas Stakemann (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-01 tilføjes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2009-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-04-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-01 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-01 tilføjes Navne: ApS KBIL 17 NR. 2542 (offentliggjort 2008-04-01)
Den 2008-04-01 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-01 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-01 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-01 tilføjes Stiftere: ApS KBUS 38 nr.3117 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2008-04-01)
Den 2008-04-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-04-18)