Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Jeppe Holmegaard Bårris | 31.05.2018 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jeppe Holmegaard Bårris | 01.11.2015 | 18.04.2018 | direktør |
Mikkel Svendsen | 08.05.2008 | 01.11.2015 | direktion |
Jens Ole Kjærgaard-Hansen | 08.05.2008 | 01.11.2015 | direktion |
Peter Andreas Stakemann | 01.04.2008 | 08.05.2008 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jeppe Holmegaard Bårris | 01.11.2015 | 18.04.2018 | bestyrelsesmedlem |
Mikkel Svendsen | 08.05.2008 | 01.12.2016 | bestyrelse |
Jens Ole Kjærgaard-Hansen | 08.05.2008 | 01.12.2016 | bestyrelse |
Peter Andreas Stakemann | 01.04.2008 | 08.05.2008 | formand |