Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Anette Grotum | 27.01.2022 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Michael Rønnelund Brogaard | 23.04.2020 | 27.01.2022 | direktør |
Benny Buchardt Andersen | 01.12.2018 | 23.04.2020 | direktør |
Palle Gyldenløve | 30.11.2009 | 30.11.2018 | direktør |
Jørn Hvolbæk | 25.03.2008 | 30.11.2009 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Jakob Stilov | 02.04.2024 | bestyrelsesmedlem |
Klaus Kenneth Johnbeck | 10.03.2022 | bestyrelsesmedlem |
Anders Holkmann Olsen | 11.03.2020 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Trine Thorn | 17.06.2022 | 02.04.2024 | bestyrelsesmedlem |
Thomas Lykke Olesen | 23.04.2020 | 10.03.2022 | bestyrelsesmedlem |
Torben Laustsen | 11.03.2020 | 23.04.2020 | bestyrelsesmedlem |
Anders Holkmann Olsen | 28.01.2019 | 10.03.2020 | bestyrelsesmedlem |
Bo Dam Klausen | 20.11.2017 | 17.06.2022 | bestyrelsesmedlem |
Torben Laustsen | 09.02.2015 | 10.03.2020 | formand |
Rasmus Werner Nielsen | 09.02.2015 | 20.11.2017 | bestyrelsesmedlem |
Kurt Torlund Svendsen | 15.10.2013 | 28.01.2019 | bestyrelsesmedlem |
Jes Herbert | 07.09.2011 | 15.10.2013 | bestyrelsesmedlem |
Allan Polack | 30.11.2009 | 09.02.2015 | bestyrelsesmedlem |
Lars Mathiesen | 30.11.2009 | 09.02.2015 | formand |
Ole Simonsen | 30.11.2009 | 07.09.2011 | bestyrelsesmedlem |
Bo Svenningsen | 30.01.2009 | 30.11.2009 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Borup Jeppesen | 20.11.2008 | 30.01.2009 | bestyrelsesmedlem |
Peter Olsen | 25.03.2008 | 30.11.2009 | bestyrelsesmedlem |
Gerda Norstrand | 25.03.2008 | 30.11.2009 | formand |
Finn Birger Allingstrup | 25.03.2008 | 20.11.2008 | bestyrelsesmedlem |