Bestyrelse | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
INVESTERINGSSELSKABET AF 15/2 1986 A/S (CVR 10045673) | NORMAL | 25.09.2008 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
Velliv Ejendomsinvestering P/S (CVR 10239702) | NORMAL | 01.09.2009 | 07.12.2009 | bestyrelsesmedlem |
Velliv Ejendomme Logistik P/S (CVR 21525413) | NORMAL | 01.09.2009 | 07.12.2009 | bestyrelsesmedlem |
NORDEA PENSION DANMARK, EJENDOMSSELSKAB III A/S (CVR 19372987) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 01.09.2009 | 07.12.2009 | bestyrelsesmedlem |
PROPERTY BONDS VIII (SVERIGE II) A/S (CVR 29213364) | OPLØST EFTER KONKURS | 19.08.2009 | 12.05.2014 | formand |
ANPARTSSELSKABET AF 1/6 2010 (CVR 27712797) | OPLØST EFTER FUSION | 10.12.2008 | 20.12.2011 | bestyrelse |
HOVEDBANEGÅRDENS KOMPLEMENTARSELSKAB ApS (CVR 15503106) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 27.02.2002 | 06.12.2016 | formand |
HOVEDBANEGÅRDENS FORRETNINGSCENTERK/S (CVR 16301671) | SLETTET | 27.02.2002 | 06.12.2016 | formand |
HELGESHØJPARKENS EJENDOMSSELSKAB A/S (CVR 10961297) | OPLØST EFTER FUSION | 14.12.1999 | 06.09.2004 | formand |
A/S KJØBENHAVNS EJENDOMSSELSKAB (CVR 21459313) | NORMAL | 14.12.1999 | 10.07.2003 | bestyrelsesmedlem |
FORSTÆDERNES EJENDOMSAKTIESELSKAB (CVR 51518616) | NORMAL | 14.12.1999 | 10.07.2003 | formand |
NORDEA PENSION DANMARK, EJENDOMSSELSKAB III A/S (CVR 19372987) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 18.06.1999 | 08.09.2000 | bestyrelsesmedlem |
Velliv Ejendomme Logistik P/S (CVR 21525413) | NORMAL | 18.06.1999 | 04.08.2000 | bestyrelsesmedlem |
DANBYG GRUNDE A/S (CVR 17336770) | OPLØST EFTER FUSION | 18.06.1999 | 31.07.2000 | bestyrelse |
SAMEJET NYMØLLEVEJ 59-91 (CVR 24247961) | NORMAL | 21.10.1996 | 03.12.2018 | næstformand |
SAMEJET NYMØLLEVEJ 59-91 (CVR 24247961) | NORMAL | 21.10.1996 | 21.10.1996 | suppleant |
NIDO EJENDOMME A/S (CVR 13411085) | OPLØST EFTER FUSION | 29.01.1996 | 17.04.1997 | bestyrelse |
DANSK EJENDOMSFOND I A/S (CVR 12601840) | NORMAL | 29.01.1996 | 17.04.1997 | bestyrelsesmedlem |
DANPORK A/S (CVR 14713301) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 28.09.1990 | 30.05.1995 | bestyrelsesmedlem |
I/S LAUTRUP ADMINISTRATIONSCENTER (CVR 36519479) | SLETTET | 01.02.1989 | 30.12.1998 | bestyrelse |
SEMVAC A/S (CVR 76489912) | NORMAL | 03.12.1984 | 29.06.1990 | bestyrelsesmedlem |
VOLMATIC SYSTEM A/S (CVR 67552717) | OPLØST EFTER FUSION | 25.02.1982 | 21.11.1988 | bestyrelse |
VOLMATIC INVEST ApS (CVR 82543511) | OPLØST EFTER FUSION | 17.09.1976 | 21.11.1988 | bestyrelse |
ApS K. GYLDENLØVE (CVR 42925810) | NORMAL | 27.12.1975 | 19.10.2018 | bestyrelsesmedlem |
AFVIKLINGSSELSKABET AF 17/5 2005 A/S (CVR 47936616) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 26.06.1973 | 13.08.1991 | bestyrelse |
VOLMATIC EXPORT CO. A/S (CVR 24237710) | OPLØST EFTER FUSION | 18.10.1964 | 21.11.1988 | bestyrelse |
Direktion | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
Haslevej 3 ApS (CVR 40087206) | NORMAL | 29.11.2019 | direktør |
ApS K. GYLDENLØVE (CVR 42925810) | NORMAL | 19.10.2018 | direktør |
INVESTERINGSSELSKABET AF 15/2 1986 A/S (CVR 10045673) | NORMAL | 10.03.2001 | direktør |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
Ejendomsselskabet Helgeshøj Allé 57-63 P/S (CVR 38457284) | OPLØST EFTER FUSION | 05.04.2017 | 01.08.2017 | direktør |
Velliv Ejendomme Komplementar ApS (CVR 37546259) | NORMAL | 07.03.2016 | 01.11.2018 | direktør |
OPP P/S (CVR 36490659) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 22.12.2014 | 07.01.2019 | adm. dir |
NYGADE 1-3 ApS (CVR 36443545) | OPLØST EFTER FUSION | 03.12.2014 | 06.01.2015 | direktion |
DEAS Ejendomsforvaltning A/S (CVR 36028149) | OPLØST EFTER FUSION | 01.07.2014 | 29.11.2018 | direktion |
EJENDOMSPARTNERSELSKABET GRØNJORDSVEJ (CVR 34713448) | NORMAL | 24.09.2012 | 17.12.2018 | direktør |
Velliv Ejendomme OPP P/S (CVR 34689938) | NORMAL | 13.07.2012 | 01.11.2018 | direktør |
EJENDOMSSELSKABET VESTRE STATIONSVEJ 7, ODENSE A/S (CVR 31346533) | NORMAL | 30.11.2009 | 30.11.2018 | direktør |
EJENDOMSSELSKABET VESTRE STATIONSVEJ 7, ODENSE A/S (CVR 24205533) | OPLØST EFTER FUSION | 30.11.2009 | 19.08.2011 | direktion |
KOMPLEMENTARSELSKABET AF 31. AUGUST 2006 ApS (CVR 20230177) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 25.09.2006 | 18.10.2018 | direktion |
EJENDOMSSELSKABET AF 31. AUGUST 2006 P/S (CVR 29783691) | NORMAL | 01.09.2006 | 13.12.2018 | direktør |
Euro Nordics GP 1 ApS (CVR 29402248) | NORMAL | 28.02.2006 | 18.02.2019 | direktør |
Euro Nordics Soborg P/S (CVR 29405069) | NORMAL | 28.02.2006 | 18.02.2019 | direktør |
DNP EJENDOMME KOMPLEMENTARSELSKAB ApS (CVR 28870043) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 04.07.2005 | 01.01.2019 | direktion |
DNP EJENDOMME P/S (CVR 28865147) | NORMAL | 30.06.2005 | 10.12.2018 | direktør |
DANSK EJENDOMSFOND I A/S (CVR 12601840) | NORMAL | 02.01.2004 | 19.12.2018 | direktør |
EJENDOMSPARTNERSELSKABET AF 1/7 2003 (CVR 27134971) | NORMAL | 01.07.2003 | 17.12.2018 | direktør |
KOMPLEMENTARSELSKABET AF 1/7 2003 A/S (CVR 27195636) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 30.06.2003 | 01.01.2019 | direktion |
DEAS Asset Management II A/S (CVR 26640172) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 07.06.2002 | 29.11.2018 | direktør |
NORDEA PENSION DANMARK, EJENDOMSSELSKAB III A/S (CVR 19372987) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 08.09.2000 | 23.06.2017 | direktør |
Velliv Ejendomme Logistik P/S (CVR 21525413) | NORMAL | 01.08.2000 | 01.11.2018 | direktør |
DANBYG HOLDING A/S (CVR 16937037) | OPLØST EFTER FUSION | 18.06.1999 | 31.07.2000 | direktør |
TRYG EJENDOMME V A/S (CVR 11832814) | OPLØST EFTER FUSION | 07.01.1999 | 16.08.2002 | direktion |
TRYG-BALTICA EJENDOMME IV ApS (CVR 75189516) | OPLØST EFTER FUSION | 31.12.1997 | 06.05.1999 | direktion |
EJENDOMSAKTIESELSKABET KLIPPEN (CVR 10957931) | OPLØST EFTER FUSION | 17.04.1997 | 09.02.1998 | direktion |
TRYG-BALTICA EJENDOMME III A/S (CVR 13140146) | OPLØST EFTER FUSION | 19.01.1996 | 16.08.2000 | direktion |
EJENDOMSSELSKABET AF 30/12 1992 A/S (CVR 16062146) | OPLØST EFTER FUSION | 19.01.1996 | 09.02.1998 | direktion |
Velliv Ejendomsinvestering P/S (CVR 10239702) | NORMAL | 10.01.1996 | 01.11.2018 | direktør |
HOLLANDSVEJ ApS (CVR 12737238) | OPLØST EFTER FUSION | 04.04.1995 | 09.02.1998 | direktion |
NIDO EJENDOMME A/S (CVR 13411085) | OPLØST EFTER FUSION | 01.08.1989 | 09.02.1998 | direktion |
EJENDOMSSELSKABET KLOSTERRISVEJ 4A-C ApS (CVR 24215636) | NORMAL | 01.05.1989 | 05.07.1999 | direktør |
DANSK EJENDOMSFOND I A/S (CVR 12601840) | NORMAL | 08.08.1988 | 16.08.2002 | direktør |
LYNGBY PORT II ApS (CVR 10052297) | OPLØST EFTER FUSION | 01.12.1985 | 09.02.1998 | direktion |
SEMVAC A/S (CVR 76489912) | NORMAL | 03.12.1984 | 19.06.1991 | direktør |
LYNGBY PORT ApS (CVR 70709228) | OPLØST EFTER FUSION | 26.11.1982 | 09.02.1998 | direktion |
ARCADIAN - INVEST A/S (CVR 56849513) | OPLØST EFTER FUSION | 17.12.1943 | 04.09.1990 | direktion |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Palle Gyldenløve | 0 % | 1,79 % | 1,79 % | 1,79 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Palle Gyldenløve (antal: 56) | 21 | 1 | 31 | 3 |
Pct. | 38 % | 2 % | 55 % | 5 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Palle Gyldenløve (antal: 70) | 27 | 40 | 3 | 0 |
Pct. | 39 % | 57 % | 4 % | 0 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |