Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revisor | Hovedbranche | Bestyrelse | ||||
Kontaktoplysninger | Beliggenhedsadresse | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Kapital | Vedtægter | Formål | Tegningsregel | ||||
Direktion | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Første regnskabsperiode | Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-03 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-10-02 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2023-11-15)
Den 2023-10-02 fjernes Revisor: PARTNERSELSKABET AF 31. JANUAR 2014 (offentliggjort 2023-11-15)
Den 2023-06-26 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-30 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2023-01-31)
Den 2023-01-29 fjernes Hovedbranche: Kombinerede serviceydelser (offentliggjort 2023-01-31)
Den 2022-11-10 tilføjes Revisor: PARTNERSELSKABET AF 31. JANUAR 2014 (offentliggjort 2023-11-15)
Den 2022-11-10 fjernes Revisor: Damgaard & Enevoldsen A/S (offentliggjort 2022-11-10)
Den 2022-05-01 tilføjes Bestyrelse: Steven Morris Jones (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-05-05)
Den 2022-05-04 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-03-16 tilføjes Kontaktoplysninger: hc@cmadvise.dk (offentliggjort 2022-03-16)
Den 2022-03-15 fjernes Kontaktoplysninger: henrik.clausen@vildbjerg.dk (offentliggjort 2022-03-16)
Den 2021-04-12 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-03 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-03-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Havnealle 3, 1., 8700 Horsens (offentliggjort 2020-03-30)
Den 2020-03-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Havnealle 3, 1., 8700 Horsens (offentliggjort 2020-03-30)
Den 2020-01-01 tilføjes Legale ejere: CM HOLDING AF 14. JUNI 2000 ApS (offentliggjort 2020-01-07)
Den 2020-01-01 fjernes Legale ejere: CM ADVISE ApS (offentliggjort 2020-01-07)
Den 2019-12-15 tilføjes Reelle ejere: Tobias Morris Mulvad, Louise Morris Jones (offentliggjort 2020-01-07)
Den 2019-12-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Havnealle 3, 1., 8700 Horsens (offentliggjort 2020-03-30)
Den 2019-12-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Niels Rasmussens Vej 36, 7130 Juelsminde (offentliggjort 2019-12-05)
Den 2019-11-15 tilføjes Legale ejere: TMM Holding 2019 ApS, LMJ Holding 2019 ApS (offentliggjort 2019-11-28)
Den 2019-11-08 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2019-11-11)
Den 2019-11-08 tilføjes Vedtægter: 2019-11-08 (offentliggjort 2019-11-11)
Den 2019-05-15 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Niels Rasmussens Vej 36, 7130 Juelsminde (offentliggjort 2019-12-05)
Den 2018-05-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Solbakkevej 69, 7480 Vildbjerg (offentliggjort 2018-05-28)
Den 2018-05-28 tilføjes Kontaktoplysninger: henrik.clausen@vildbjerg.dk (offentliggjort 2022-03-16)
Den 2018-05-16 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-09-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Solbakkevej 69, 7480 Vildbjerg (offentliggjort 2018-05-28)
Den 2017-09-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Dalgasgade 39, 7400 Herning (offentliggjort 2017-09-26)
Den 2017-06-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er udlejning af fast ejendom. (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-06-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene, eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening. (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-06-09 tilføjes Reelle ejere: Merete Mølsted Mulvad, Henrik Morris Clausen (offentliggjort 2020-01-07)
Den 2017-06-09 tilføjes Vedtægter: 2017-06-09 (offentliggjort 2019-11-11)
Den 2017-06-07 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-05-31 tilføjes Bestyrelse: Merete Mølsted Mulvad (formand) (offentliggjort 2017-06-01)
Den 2017-05-31 fjernes Bestyrelse: René Jull Jørgensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2017-05-31 tilføjes Direktion: Henrik Morris Clausen (direktør) (offentliggjort 2017-06-01)
Den 2017-05-31 fjernes Direktion: René Jull Jørgensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2017-05-31 tilføjes Legale ejere: CM ADVISE ApS (offentliggjort 2020-01-07)
Den 2017-05-31 fjernes Legale ejere: Jull Deding Holding ApS (offentliggjort 2017-06-01)
Den 2017-05-31 tilføjes Revisor: Damgaard & Enevoldsen A/S (offentliggjort 2022-11-10)
Den 2017-05-31 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2017-06-01)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2016-11-21 tilføjes Bestyrelse: Tina Nymann Jull Jørgensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-06-01)
Den 2016-11-21 fjernes Bestyrelse: Jesper Bo Tranberg (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-09 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-06-15 tilføjes Bestyrelse: Martin Jull Jørgensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-06-01)
Den 2015-06-15 fjernes Bestyrelse: Elise Nøhr Jørgensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-03-18 tilføjes Bestyrelse: Jesper Bo Tranberg (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-03-18 fjernes Bestyrelse: Tina Jeanette Høgstrøm Dahl (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-12-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dalgasgade 39, 7400 Herning (offentliggjort 2017-09-26)
Den 2012-12-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Viborgvej 97, 1., 7400 Herning (offentliggjort 2010-10-06)
Den 2012-06-01 tilføjes Bestyrelse: Tina Jeanette Høgstrøm Dahl (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-06-01 fjernes Bestyrelse: Jørn Lykke Vitved (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-12-10 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2017-06-01)
Den 2010-12-10 fjernes Revisor: Peder Christian Pedersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Viborgvej 97, 1., 7400 Herning (offentliggjort 2010-10-06)
Den 2010-10-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Industrivej Syd 11, 7400 Herning (offentliggjort 2010-04-22)
Den 2010-04-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Industrivej Syd 11, 7400 Herning (offentliggjort 2010-04-22)
Den 2010-04-21 fjernes Beliggenhedsadresse: H.N. Andersens Vej 3-5, 7400 Herning (offentliggjort 2017-03-27)
Den 2009-10-01 tilføjes Hovedbranche: Kombinerede serviceydelser (offentliggjort 2023-01-31)
Den 2009-09-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-06-16 tilføjes Bestyrelse: Jørn Lykke Vitved (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-06-16 fjernes Bestyrelse: Kaja Elsebeth Jørgensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-01-01 tilføjes Revisor: Peder Christian Pedersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 fjernes Revisor: CHRISTENSEN & PEDERSEN, HERNING A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: H.N. Andersens Vej 3-5, 7400 Herning (offentliggjort 2017-03-27)
Den 2008-02-29 tilføjes Bestyrelse: Kaja Elsebeth Jørgensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-02-29 tilføjes Direktion: René Jull Jørgensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-02-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er køb og salg af fast ejendom, projektudvikling af faste ejendomme samt udlejning. (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2008-02-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-02-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-29 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-02-29 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-29 tilføjes Legale ejere: Jull Deding Holding ApS (offentliggjort 2017-06-01)
Den 2008-02-29 tilføjes Navne: NØRREPARKEN HERNING A/S (offentliggjort 2008-03-03)
Den 2008-02-29 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-29 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-29 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2008-02-29 tilføjes Revisor: CHRISTENSEN & PEDERSEN, HERNING A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-29 tilføjes Stiftere: Jull Deding Holding ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør, af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2008-02-29 tilføjes Vedtægter: 2008-02-29 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2008-02-29 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2008-03-03)
Den 2008-02-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)