Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | ||||
Binavne | Direktion | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Vedtægter | Hvidhvask | Revisor | ||||
Formål | Tegningsregel | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-11 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-17 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-11-24 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med personbiler, varebiler og minibusser (offentliggjort 2022-11-25)
Den 2022-11-23 fjernes Hovedbranche: Bogføring og revision: skatterådgivning (offentliggjort 2022-11-25)
Den 2022-06-11 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-16 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-10-02 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-25 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Marielundvej 26, 2730 Herlev (offentliggjort 2018-10-08)
Den 2018-10-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Marielundvej 26, 2730 Herlev (offentliggjort 2018-10-08)
Den 2018-10-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Marielundvej 26, 2730 Herlev (offentliggjort 2018-10-08)
Den 2018-10-04 tilføjes Kontaktoplysninger: herlevengrosbiler@gmail.com (offentliggjort 2018-10-04)
Den 2018-10-03 fjernes Kontaktoplysninger: karlsholmleasing@gmail.com (offentliggjort 2018-10-04)
Den 2018-10-02 tilføjes Binavne: Afgiftskontoret ApS (offentliggjort 2018-10-04)
Den 2018-10-01 fjernes Binavne: POLITICAL ADVICE ApS (offentliggjort 2018-10-04)
Den 2018-10-01 tilføjes Direktion: Monika Bellmann (direktør) (offentliggjort 2018-10-04)
Den 2018-10-01 fjernes Direktion: Lars Johannes Jensen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2018-10-01 tilføjes Legale ejere: Monika Bellmann (offentliggjort 2018-10-04)
Den 2018-10-01 fjernes Legale ejere: MARIEHØNE HOLDING ApS (offentliggjort 2018-10-04)
Den 2018-10-01 tilføjes Navne: Herlev Engros Biler ApS (offentliggjort 2018-10-04)
Den 2018-10-01 tilføjes Reelle ejere: Monika Bellmann (offentliggjort 2018-10-04)
Den 2018-10-01 fjernes Reelle ejere: Pia Muldgaard (offentliggjort 2018-10-04)
Den 2018-10-01 tilføjes Vedtægter: 2018-10-01 (offentliggjort 2018-10-04)
Den 2018-09-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Ole Rømers Vej 2, 2630 Taastrup (offentliggjort 2018-10-04)
Den 2018-09-30 fjernes Navne: AFGIFTSKONTORET ApS (offentliggjort 2018-10-04)
Den 2018-05-31 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-31 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-13 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2016-06-13)
Den 2016-06-13 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-01-01 tilføjes Revisor: Revisionshuset Tal & Tanker Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2016-06-13)
Den 2016-01-01 fjernes Revisor: Investeringsselskabet af 1. januar 2018 P/S (offentliggjort 2016-06-13)
Den 2015-09-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ole Rømers Vej 2, 2630 Taastrup (offentliggjort 2018-10-04)
Den 2015-09-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Bredgade 3, 3., 1260 København K (offentliggjort 2015-09-16)
Den 2015-09-16 tilføjes Kontaktoplysninger: karlsholmleasing@gmail.com (offentliggjort 2018-10-04)
Den 2015-05-27 tilføjes Revisor: Investeringsselskabet af 1. januar 2018 P/S (offentliggjort 2016-06-13)
Den 2015-05-27 fjernes Revisor: REVISION KØBENHAVN GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-06-08)
Den 2015-01-01 tilføjes Legale ejere: MARIEHØNE HOLDING ApS (offentliggjort 2018-10-04)
Den 2014-06-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bredgade 3, 3., 1260 København K (offentliggjort 2015-09-16)
Den 2014-06-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Toldbodgade 39, 1253 København K (offentliggjort 2014-06-10)
Den 2014-02-21 tilføjes Revisor: REVISION KØBENHAVN GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-06-08)
Den 2014-02-20 fjernes Revisor: REVISION KØBENHAVN 2012 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-20 tilføjes Direktion: Lars Johannes Jensen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-01-20 fjernes Direktion: Themis Skovgaard Ioannidis (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-07-12 tilføjes Direktion: Themis Skovgaard Ioannidis (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-07-12 fjernes Direktion: Monika Bellmann (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-04-18 tilføjes Direktion: Monika Bellmann (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-04-18 fjernes Direktion: Lone Bøgvald Pedersen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-09-01 tilføjes Direktion: Lone Bøgvald Pedersen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-09-01 fjernes Direktion: Winnie Harboe Holst (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-12-31 tilføjes Reelle ejere: Pia Muldgaard (offentliggjort 2018-10-04)
Den 2009-11-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Toldbodgade 39, 1253 København K (offentliggjort 2014-06-10)
Den 2009-11-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Ternevænget 24, 2791 Dragør (offentliggjort 2008-02-13)
Den 2009-11-16 tilføjes Direktion: Winnie Harboe Holst (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-11-16 fjernes Direktion: Lone Bøgvald Pedersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-11-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive rådgivning og konsulentvirksomhed indenfor afgiftsområdet og hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-16 tilføjes Vedtægter: 2009-11-16 (offentliggjort 2018-10-04)
Den 2009-05-01 tilføjes Direktion: Lone Bøgvald Pedersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-05-01 fjernes Direktion: Winnie Harboe Holst (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-02-11 tilføjes Hovedbranche: Bogføring og revision: skatterådgivning (offentliggjort 2022-11-25)
Den 2009-02-10 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af karosserier til motorkøretøjer: fremstilling af påhængsvogne og sættevogne (offentliggjort 2008-03-12)
Den 2009-02-09 tilføjes Revisor: REVISION KØBENHAVN 2012 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-12-22 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-02-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ternevænget 24, 2791 Dragør (offentliggjort 2008-02-13)
Den 2008-02-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Jægersborggade 30, st. tv., 2200 København N (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-02-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jægersborggade 30, st. tv., 2200 København N (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-02-11 tilføjes Binavne: POLITICAL ADVICE ApS (offentliggjort 2018-10-04)
Den 2008-02-11 tilføjes Direktion: Winnie Harboe Holst (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-02-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-02-11 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-11 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af karosserier til motorkøretøjer: fremstilling af påhængsvogne og sættevogne (offentliggjort 2008-03-12)
Den 2008-02-11 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-11 tilføjes Navne: AFGIFTSKONTORET ApS (offentliggjort 2018-10-04)
Den 2008-02-11 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-11 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-11 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2008-02-11 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-11 tilføjes Stiftere: KARLSHOLM LEASING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-11 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2008-02-11)
Den 2008-02-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)