Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2012-07-10 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-10 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-09 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Toldbodgade 19, 1253 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-07-10 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-10 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2008-02-04 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-10 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-07-10 fjernes Navne: TRIPLE A S ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-07-10 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-10 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-10 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-10 fjernes Stiftere: NORINGRIIS CONSULTING ApS, GRINDERSLEV MANAGEMENT ApS, Arne Anton Clausen, A&AC ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-10 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-09-23 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-22 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-23 fjernes Direktion: Søren Noringriis (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Toldbodgade 19, 1253 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-08-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Købmagergade 62, 2., 1150 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-07-01 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-01 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-06 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-06 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er investering i aktier i Dansk Formue-& Investeringspleje A/S, Fondsmæglerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-05 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-05 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-04 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-05 tilføjes Vedtægter: 2008-02-05 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Købmagergade 62, 2., 1150 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-02-04 tilføjes Direktion: Søren Noringriis (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2008-02-04 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-04 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-02-04 tilføjes Kapital (Kapital): 3.500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-04 tilføjes Navne: TRIPLE A S ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-02-04 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-04 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-04 tilføjes Stiftere: NORINGRIIS CONSULTING ApS, GRINDERSLEV MANAGEMENT ApS, Arne Anton Clausen, A&AC ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-04 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-02-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)