Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Navne | Vedtægter | Kontaktoplysninger | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Revisor | Revision fravalgt | Hjemmeside | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Genoptagelse tvangsopløsning | Virksomhedsstatus | ||||
Tegningsregel | Formål | Hovedbranche | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Regnskabs år | Virksomhedsform |
Den 2024-07-03 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-10 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-08 tilføjes Navne: Oxygym ApS (offentliggjort 2023-03-23)
Den 2023-03-07 fjernes Navne: HIIT Studio ApS (offentliggjort 2023-03-23)
Den 2023-03-08 tilføjes Vedtægter: 2023-03-08 (offentliggjort 2023-03-23)
Den 2022-08-22 tilføjes Kontaktoplysninger: faktura@hiitstudio.dk (offentliggjort 2022-08-22)
Den 2022-08-21 fjernes Kontaktoplysninger: info@hiitstudio.dk (offentliggjort 2022-08-22)
Den 2022-07-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bådehavnsgade 4, 2450 København SV (offentliggjort 2022-07-13)
Den 2022-07-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Teglholmsgade 27, 2450 København SV (offentliggjort 2022-07-13)
Den 2022-07-07 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-19 tilføjes Navne: HIIT Studio ApS (offentliggjort 2023-03-23)
Den 2021-10-18 fjernes Navne: Fitnesspigen ApS (offentliggjort 2021-10-19)
Den 2021-10-19 tilføjes Vedtægter: 2021-10-19 (offentliggjort 2023-03-23)
Den 2021-10-12 tilføjes Direktion: Thomas Albeck Bejer-Andersen (direktør) (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2021-10-11 fjernes Direktion: Thomas Johannes Meincke (direktør) (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2021-10-12 tilføjes Legale ejere: TBA HOLDING 2005 ApS (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2021-10-11 fjernes Legale ejere: Thomas Johannes Meincke (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2021-10-12 tilføjes Reelle ejere: Thomas Albeck Bejer-Andersen, Christina Marie Smith Bejer-Andersen (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2021-10-11 fjernes Reelle ejere: Thomas Johannes Meincke (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2021-09-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Teglholmsgade 27, 2450 København SV (offentliggjort 2022-07-13)
Den 2021-09-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Teglholmsgade 27, 2450 København SV (offentliggjort 2021-09-16)
Den 2021-09-07 fjernes Revisor: BUUS JENSEN I/S STATSAUTORISEREDE REVISORER (offentliggjort 2021-09-07)
Den 2021-07-19 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-09-07)
Den 2021-07-18 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-09-07)
Den 2021-07-19 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-17 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Teglholmsgade 27, 2450 København SV (offentliggjort 2021-09-16)
Den 2019-12-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Teglholmsgade 27, 2450 København SV (offentliggjort 2019-12-10)
Den 2019-12-10 tilføjes Hjemmeside: www.hiitstudio.dk (offentliggjort 2019-12-10)
Den 2019-12-10 tilføjes Kontaktoplysninger: info@hiitstudio.dk (offentliggjort 2022-08-22)
Den 2019-12-09 fjernes Kontaktoplysninger: Christian@fitnesspigen.dk (offentliggjort 2019-12-10)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-08-31 tilføjes Direktion: Thomas Johannes Meincke (direktør) (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2019-08-31 fjernes Direktion: Per Ulrik Andersen (direktør) (offentliggjort 2019-12-05)
Den 2019-08-31 tilføjes Legale ejere: Thomas Johannes Meincke (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2019-08-31 fjernes Legale ejere: PUA INVEST ApS (offentliggjort 2019-12-05)
Den 2019-08-31 tilføjes Reelle ejere: Thomas Johannes Meincke (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2019-08-31 fjernes Reelle ejere: Per Ulrik Andersen (offentliggjort 2019-12-05)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-07-04 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2019-01-03 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-12-18 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2018-11-27 (offentliggjort 2018-12-18)
Den 2018-12-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-12-18)
Den 2018-12-17 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-12-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-11-26 tilføjes Direktion: Per Ulrik Andersen (direktør) (offentliggjort 2019-12-05)
Den 2018-11-26 tilføjes Revisor: BUUS JENSEN I/S STATSAUTORISEREDE REVISORER (offentliggjort 2021-09-07)
Den 2018-11-26 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktøren (offentliggjort 2018-12-18)
Den 2018-11-08 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2018-12-18)
Den 2018-10-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Teglholmsgade 27, 2450 København SV (offentliggjort 2019-12-10)
Den 2018-10-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Teglholmsgade 27, 2450 København SV (offentliggjort 2018-10-12)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-08-29 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-12-18)
Den 2018-08-28 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-08-29)
Den 2018-08-29 fjernes Direktion: Per Ulrik Andersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2018-08-29 fjernes Revisor: 57B ApS (offentliggjort 2018-08-29)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-02-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Teglholmsgade 27, 2450 København SV (offentliggjort 2018-10-12)
Den 2018-02-01 tilføjes Navne: Fitnesspigen ApS (offentliggjort 2021-10-19)
Den 2018-02-01 tilføjes Vedtægter: 2018-02-01 (offentliggjort 2021-10-19)
Den 2018-01-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Sundsholmen 6, 9400 Nørresundby (offentliggjort 2018-02-05)
Den 2018-01-31 fjernes Navne: EJENDOMSSELSKABET BRDR. IVERSEN ApS (offentliggjort 2018-02-05)
Den 2018-01-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive fitnesscenter med Holdtræning, Boot Camps og Personlig træning. (offentliggjort 2018-02-05)
Den 2018-01-30 tilføjes Kontaktoplysninger: Christian@fitnesspigen.dk (offentliggjort 2019-12-10)
Den 2018-01-01 tilføjes Hovedbranche: Undervisning inden for sport og fritid (offentliggjort 2018-02-09)
Den 2017-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2018-02-09)
Den 2017-09-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sundsholmen 6, 9400 Nørresundby (offentliggjort 2018-02-05)
Den 2017-09-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Sundsholmen 6, 9400 Nørresundby (offentliggjort 2017-09-22)
Den 2017-06-08 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-07 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-11-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sundsholmen 6, 9400 Nørresundby (offentliggjort 2017-09-22)
Den 2015-11-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Rosenvængets Allé 20, 2. tv., 2100 København Ø (offentliggjort 2015-11-24)
Den 2014-09-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rosenvængets Allé 20, 2. tv., 2100 København Ø (offentliggjort 2015-11-24)
Den 2014-09-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Hjulmagervej 32, 9000 Aalborg (offentliggjort 2014-09-16)
Den 2014-09-01 tilføjes Direktion: Per Ulrik Andersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-09-01 fjernes Direktion: Ove Niels Iversen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-01-01 tilføjes Legale ejere: PUA INVEST ApS (offentliggjort 2019-12-05)
Den 2014-01-01 tilføjes Reelle ejere: Per Ulrik Andersen (offentliggjort 2019-12-05)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2018-02-09)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-13 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hjulmagervej 32, 9000 Aalborg (offentliggjort 2014-09-16)
Den 2007-12-13 tilføjes Direktion: Ove Niels Iversen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-12-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med erhvervelse af, modernisering og opbygning af samt salg og udlejning af fast ejendom. (offentliggjort 2018-02-05)
Den 2007-12-13 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-13 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-13 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-13 tilføjes Navne: EJENDOMSSELSKABET BRDR. IVERSEN ApS (offentliggjort 2018-02-05)
Den 2007-12-13 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-13 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-13 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-09-07)
Den 2007-12-13 tilføjes Revisor: 57B ApS (offentliggjort 2018-08-29)
Den 2007-12-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren alene. (offentliggjort 2018-08-29)
Den 2007-12-13 tilføjes Vedtægter: 2007-12-13 (offentliggjort 2018-02-05)
Den 2007-12-13 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2008-01-24)
Den 2007-12-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-08-29)