Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Thomas Albeck Bejer-Andersen | 12.10.2021 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Thomas Johannes Meincke | 31.08.2019 | 11.10.2021 | direktør |
Per Ulrik Andersen | 26.11.2018 | 31.08.2019 | direktør |
Per Ulrik Andersen | 01.09.2014 | 29.08.2018 | direktør |
Ove Niels Iversen | 13.12.2007 | 01.09.2014 | direktør |