Sektion (alle) | |||||||
Revision fravalgt | Revisor | xbrl | Kapital | ||||
Vedtægter | Hvidhvask | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-09 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-09-24)
Den 2024-06-08 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-09-24)
Den 2024-06-09 fjernes Revisor: ERHVERVSREVISORERNE I VEJLE ApS (offentliggjort 2024-09-24)
Den 2024-06-16 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-23 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-14 tilføjes Kapital (Kapital): 5.000.000,00 (offentliggjort 2022-07-08)
Den 2022-06-14 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-07-08)
Den 2022-06-14 tilføjes Vedtægter: 2022-06-14 (offentliggjort 2022-07-08)
Den 2022-06-27 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-25 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-25 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-04 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-01 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-10-06 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-10-06)
Den 2017-05-06 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-30 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-10-31 tilføjes Revisor: ERHVERVSREVISORERNE I VEJLE ApS (offentliggjort 2024-09-24)
Den 2014-10-31 fjernes Revisor: EKL REVISION, REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-04-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-12-06)
Den 2013-03-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-12-06)
Den 2009-12-29 tilføjes Revisor: EKL REVISION, REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-29 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-12-06)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-11-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Atlasvej 12, 7100 Vejle (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-11-22 tilføjes Direktion: Anders Christian Lund (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-11-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er køb, salg og drift af fast ejendom og investering, og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-11-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-22 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-11-22 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2022-07-08)
Den 2007-11-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-22 tilføjes Legale ejere: A.C. LUND HOLDING ApS (offentliggjort 2015-06-13)
Den 2007-11-22 tilføjes Navne: LIVING EJENDOMME ApS (offentliggjort 2007-12-03)
Den 2007-11-22 tilføjes Reelle ejere: Anders Christian Lund (offentliggjort 2017-10-06)
Den 2007-11-22 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-22 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-22 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-09-24)
Den 2007-11-22 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-22 tilføjes Stiftere: A.C. LUND HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-22 tilføjes Vedtægter: 2007-11-22 (offentliggjort 2022-07-08)
Den 2007-11-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2007-12-03)
Den 2007-11-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)