Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Binavne | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2013-06-11 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-11 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-10 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Lyngsø Alle 3, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-06-11 fjernes Bestyrelse: Stig Anker Jørgensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-11 fjernes Direktion: Stig Anker Jørgensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-11 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2008-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-11 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2007-11-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-11 fjernes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-06-11 fjernes Navne: KONSULENTSELSKABET AF 6. JULI 2009 A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-06-11 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-11 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-11 fjernes Revisor: EJENDOMSSELSKABET GERSONSVEJ 7 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-11 fjernes Stiftere: SELSKABET AF 15. DECEMBER 2008 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-11 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-07-16 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-15 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive konsulentvirksomhed, uddannelse og undervisning med hensyn til virksomhedsledelse og forretningsudvikling og dertil knyttet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-06 tilføjes Navne: KONSULENTSELSKABET AF 6. JULI 2009 A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-07-05 fjernes Navne: STIG JØRGENSEN & PARTNERS - BI A/S (offentliggjort 2007-11-28)
Den 2009-07-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør i forbindelse med et bestyrelsesmedlem eller 3 bestyrelsesmedlemmer i forening. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-06 tilføjes Vedtægter: 2009-07-06 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-06 fjernes Binavne: STIG JØRGENSEN & PARTNERS - BUSINESS INTELLIGENCE A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2009-02-06 tilføjes Direktion: Stig Anker Jørgensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-06 fjernes Direktion: Klaus Bitsch Lund (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-02 tilføjes Bestyrelse: Hans Nielsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-02 fjernes Bestyrelse: Sven Arne Blomberg (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-02 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2008-01-01 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-11-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lyngsø Alle 3, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-11-28 tilføjes Bestyrelse: Sven Arne Blomberg (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-28 tilføjes Binavne: STIG JØRGENSEN & PARTNERS - BUSINESS INTELLIGENCE A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-28 tilføjes Direktion: Klaus Bitsch Lund (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2008-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-11-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-28 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-11-28 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-28 tilføjes Navne: STIG JØRGENSEN & PARTNERS - BI A/S (offentliggjort 2007-11-28)
Den 2007-11-28 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-28 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-28 tilføjes Revisor: EJENDOMSSELSKABET GERSONSVEJ 7 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-28 tilføjes Stiftere: SELSKABET AF 15. DECEMBER 2008 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-28 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-11-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)