Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Stig Anker Jørgensen | 06.02.2009 | 11.06.2013 | direktion |
Klaus Bitsch Lund | 28.11.2007 | 06.02.2009 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jesper Ole Lundgren | 02.02.2009 | 11.06.2013 | bestyrelse |
Hans Nielsen | 02.02.2009 | 11.06.2013 | formand |
Stig Anker Jørgensen | 28.11.2007 | 11.06.2013 | bestyrelse |
Niels Thomas Heering | 28.11.2007 | 02.02.2009 | bestyrelse |
Klaus Bitsch Lund | 28.11.2007 | 02.02.2009 | bestyrelse |
Lars Nørby Johansen | 28.11.2007 | 02.02.2009 | bestyrelse |
Sven Arne Blomberg | 28.11.2007 | 02.02.2009 | bestyrelse |